Entreprise : SCI BORDS DE L'EAU - SIREN 343 819 694
Identité
Dénomination
SCI BORDS DE L'EAU
SIREN (siège)
343 819 694
Date d'immatriculation au RNE
28/11/1990
Date de fin de la personne morale
27/11/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
101 RUE JEAN JAURES 80520 WOINCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIMON FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
SAINT GRATIEN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/09/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/12/1987
Siret
34381969400039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
location d'immeubles à usages industriels et commerciaux
Adresse
101 RUE JEAN JAURES
80520 , WOINCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/12/1987
Siret
34381969400021
Code APE
702C
Adresse
148 RUE DU DOCTEUR VAILLANT
78210 , SAINT-CYR-L'ECOLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
50906
Date d'ajout
25/09/2024
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/006749
Date d'ajout
09/05/2022
Description
Radiation en date du 09/05/2022 suite au jugement du Tribunal judiciaire d'Amiens en date du 03/05/2022 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
F22/006746
Date d'ajout
09/05/2022
Description
Mention d'office : Jugement du Tribunal judiciaire d'Amiens en date du 03/05/2022 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F13/006335
Date d'ajout
20/11/2013
Description
Mention d'office : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS en date du 14/11/2013 prononçant la liquidation judiciaire - Liquidateur : Me Sophie LAFARGE 12 rue de l'Amiral Courbet 80000 AMIENS - Juge commissaire titulaire : M. Marc MENET - Juge commissaire suppléant : M. Jean BAYARD - Date de cessation des paiements : 11/10/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
=== Refonte de la carte judiciaire 2009 (TC) === : Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Abbeville a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
22725
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/12/1995
Description
Historique des observations RCS : Cette société déjà constituée se transfère de : 148, rue du Docteur Vaillant 78210 SAINT CYR L'ECOLE à compter du 14 SEPTEMBRE 1995 Ancien N° RCS VERSAILLES 90 D 1065
Numéro d'observation
7985
Date d'ajout
28/11/1990
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Yp/nr
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).