Entreprise : SYJEMA - SIREN 343 783 650
Identité
Dénomination
SYJEMA
SIREN (siège)
343 783 650
Date d'immatriculation au RNE
09/02/1988
Début d’activité
14/01/1988
Date de fin de la personne morale
08/02/2087
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
biens immobiliers acquisition, échange, prise à bail, administration gestion de tous biens immobiliers...
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
33 RUE FEBVOTTE 37000 TOURS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET 35
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBARA GUERREIRO JOSE , EMILIANO
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
GUERREIRO ALEXANDRE , ANTONY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1999
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
GUERREIRO ELODIE , ISABELLE , GWENDOLINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1989
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
GUERREIRO SAMUEL , CHRISTIAN , ANTONY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1988
Commune de résidence
Vaas
Nom, Prénom(s)
SAMPIO DA SILVA MONTEIRO MANUEL , ROGERIO
Nom d'usage
SAMPIO DA SILVA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Corps
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/01/1988
Siret
34378365000025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
biens immobiliers acquisition, échange, prise à bail, administration gestion de tous biens immobiliers...
Autres Activités
biens immobiliers acquisition, échange, prise à bail, administration gestion de tous biens immobiliers...
Adresse
33 RUE FEBVOTTE
37000 , TOURS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ET 35
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/02/1988
Description
Historique : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : "LA CHATELLER IE" - 37300 JOUE LES TOURS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).