Entreprise : LES MOBILIERS MMO - SIREN 343 737 334
Identité
Dénomination
LES MOBILIERS MMO
SIREN (siège)
343 737 334
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1988
Date de fin de la personne morale
10/02/2087
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/07/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
762561 EUR
Adresse du siège
24 RTE DE BEAUVAIS 35500 VITRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNIER PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
RUPIN DIDIER , JEAN , LOUIS , PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Erbrée
Nom, Prénom(s)
RUPIN LAURENT , MARCEL , JEAN , PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Vitré
Dénomination
AUDIT GRAND OUEST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/12/1987
Siret
34373733400015
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
toutes opérations de prestations de services, d'études techniques et de travaux à façon, en particulier informatiques. Acquisition et gestion en commun de valeurs mobilières, parts d'intérêts et plus particulièrement dans les affaires ayant trait à l'industrie et à la commercialisation de meubles de collectivités et plus ge neralement, toute activité nécessaire à l'acquisition et la bonne gestion de valeurs mobilières, fabrication de tous articles en fer et bois et tous autres matériaux servant à l'ameublement, le batiment, l'industrie, la marine ou l'aviation, le transport public routier de marchandises, la location de vehicules industriels avec chauffeur
Adresse
24 RTE 24 Route de Beauvais
35500 , Vitré - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3110
Date d'ajout
15/11/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 04/11/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Massart Olivier . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 04/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52275
Date d'ajout
10/04/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 25/03/2014 nommant M. Flaud François juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
20563
Date d'ajout
20/12/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 19/12/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2011J00440 désigne liquidateur Me Massart Olivier 10 Square Vercingétorix LE SAINT LOUIS 35000 Rennes , juge commissaire M. Loret Hervé , juge commissaire suppléant Mme A Benoist
Numéro d'observation
17837
Date d'ajout
05/11/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 31/10/2012 arrête le plan de cession au profit de : Monsieur Eric TILLEAU demeurant, 11 village du Rohigo, 56680, PLOUHINEC, Monsieur Christian TILLEAU demeurant, 33 avenue Pasteur, 33270, FLOIRAC, Monsieur Rémy JAFFRES demeurant, 2, place Saint-Martin, 44140 LE BIGNON et Monsieur Angelo LUGRINI demeurant, Via Moroni 7/A, 20099 SESTO SAN GIOVANNU - ITALY, pour le compte d'une société à constituer,
Numéro d'observation
14533
Date d'ajout
14/09/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 05/09/2012 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 05/04/2013
Numéro d'observation
4513
Date d'ajout
19/04/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 04/04/2012 prolongeant la période d'observation jusqu'au 03/10/2012
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/10/2011
Description
: N° Procédure : 2011.00440 Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 03/10/2011 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 04/04/2012. Cessation des paiements en date du 29/09/2011. Juge Commissaire : M Hervé LORET Mandataire Judiciaire : Maître Massart Olivier 10 square Vercingétorix 35000 Rennes Administrateur : Me BIDAN 27 cours Raphaël Binet 35000 Rennes dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
25/08/2008
Description
: Article R.123-54 du code de commerce : indication des références (dénomination sociale, forme juridique, siège et n° RCS) des sociétés ayant participé à l'opération de fusion : * LES MOBILIERS MMO, SA à directoire et conseil de surveillance, Route de Beauvais à Vitré, 672 003 142 RCS RENNES, * ETABLISSEMENTS RUPIN, SA à directoire et conseil de suveillance, Route de Beauvais à Vitre, 629 200 510 RCS RENNES, Article R.123-70 du code de commerce : Augmentation de capital et changement de dénomina- tion sociale.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/01/2007
Description
: Changement de la forme juridique * DU 26.12.1987 AU 23.12.2006, SOCIETE CIVILE il s'en est suivi une modification du numéro de gestion. Ancien numéro de gestion 88 D 74
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/02/1988
Description
Historique des observations depuis le 11/02/1988 : - PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).