Entreprise : EPICERIE DU PETIT PONT - SIREN 343 683 801
Identité
(Entreprise radiée le 11/05/2021)
Dénomination
EPICERIE DU PETIT PONT
SIREN (siège)
343 683 801
Date d'immatriculation au RNE
22/02/1988
Fermeture de l'établissement - 34368380100017
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2020
Date de fin de la personne morale
21/02/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
14 B RUE HUBERT DELISLE 97421 SAINT-LOUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GONTHIER JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
ST LOUIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1988
Siret
34368380100017
Nom commercial
EPICERIE DU PETIT PONT
Enseigne
EPICERIE DU PETIT PONT
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EPICERIE, ALIMENTATION GENERALE, LICENCE DEBIT DE BOISSONS DE 1ERE CATEGORIE.
Adresse
14 B RUE 4 rue Hubert de Lisle La Riviere
97421 , ST LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
11/05/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE DISSOLUTION ET CLOTURE DE LA LIQUIDATION A COMPTER DU 30-11-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
29/09/2020
Description
Dissolution à compter du 30-04-2019, journal publicateur : LE QUOTIDIEN DE LA REUNION du : 01-03-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
3380
Date d'ajout
05/08/2009
Description
Changement de gérant Démission de M. FONTAINE Jean-Pierre de ses fonctions de gérant associé et nomination de M. GONTHIER Jean-Pierre en qualité de gérant associé Date d'effet : 01/07/2009
Numéro d'observation
1177
Date d'ajout
09/07/2003
Description
DEMISSION DE M. NATIVEL JEAN BERNARD DE SES FONCTIONS D'ASSOCIE GERANT NOMINATION DE M. FONTAINE JEAN PIERRE EN QUALITE D'ASSOCIE GERANT NON SALARIE A COMPTER DU 31/12/2002
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).