Entreprise : LE VILLAGE D'ARLET - SIREN 343 673 745
Identité
Dénomination
LE VILLAGE D'ARLET
SIREN (siège)
343 673 745
Date d'immatriculation au RNE
17/10/1991
Date de fin de la personne morale
16/10/2004
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2271490.36 EUR
Adresse du siège
DOMAINE DE SOULA 97355 MACOURIA FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAMBON JEAN-LOUIS , BERTRAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Heugas
Nom, Prénom(s)
MAZER GILBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1933
Commune de résidence
Dax
Nom, Prénom(s)
RAPATOUT MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Saint Lon les Mines
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/11/1990
Siret
34367374500026
Enseigne
LE VILLAGE D'ARLET
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONSTRUIRE EN GUYANE DES MAISONS D'HABITATION SOIT SOUS FORME D'IMMEU- BLES, SOIT SOUS FORME DE VILLAS ET DONNER LES LOGEMENTS AINSI CONSTRUITS EN LOCATION NUE A DES PERSONNES QUI EN FERONT LEUR RESIDENCE PRINCIPALE.
Adresse
DOMAINE DE SOULA
97355 , MACOURIA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/06/2020
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1564
Date d'ajout
18/08/1995
Description
Modification autre CO-GERANT PARTANT MAIS MAINTENU COMME ASSOCIE : GUILHEMSANG ALAIN (A COMPTER DU 01/07/95) CO-GERANT PARTANT MAIS MAINTENU COMME ASSOCIE : CAMBRIEL LOUIS (A COMPTER DU 01/07/95) NOUVEAU CO-GERANT : CAMBON JEAN-LOUIS (A COMPTER DU 01/07/95) NOUVEAU CO-GERANT : MAZER GILBERT (A COMPTER DU 01/07/95) JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LA SEMAINE GUYANAISE DU 24 JUILLET 1995
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 14 900 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 271 490.36 EUR
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 17 020 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 594 682.27 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).