Entreprise : TRANSPORTS DE TRILLES DESTAILLEURS - SIREN 343 671 046
Identité
Dénomination
TRANSPORTS DE TRILLES DESTAILLEURS
Sigle
TDD
SIREN (siège)
343 671 046
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2007
Date de fin de la personne morale
12/02/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
75 RUE FAIDHERBE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DU FORT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARTON GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
DESTAILLEURS GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
DESTAILLEURS CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1928
Commune de résidence
Lagny-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
DESPRETZ GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1923
Commune de résidence
Saint-Cloud
Dénomination
FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE - FIDAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/01/1988
Siret
34367104600013
Code APE
602L
Adresse
75 RUE FAIDHERBE
59650 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DU FORT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/04/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence au prof it du Tribunal de Commerce de LILLE, cette entrepr ise a été radiée du Registre du Commerce du Tribun al de Commerce de ROUBAIX TOURCOING.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence, (Décre t N° 88-38 du 13/01/1988) cette entreprise immatri culée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE é tait précédemment immatriculée au Greffe du Tribun al de Commerce de ROUBAIX TOURCOING.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2007
Description
Attention : le 01/01/2007, le greffe du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a transféré au greffe du Tribunal de commerce de Lille les dossiers d'immatriculation concernant la ville de Villeneuve d'Ascq (D n° 88-38 du 13 janvier 1988).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/02/1988
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : GAZETTE DU NORD DU 16/1/1988 ACHAT DU FONDS à M DANIEL DE TRILLES POUR UN MONTANT DE 299000 FR ANNONCES LEGALES : LA GAZETTE DU 26 3 88 OPPOSITIONS : AU SIEGE DU FOND S VENDU MODIFICATION DU 18/1/1990 : EN DATE DU 15/ 10 1989 DECISION DE CONTINUATION DE LA SOCIETE MAL GRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU C APITAL
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/02/1988
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : GAZETTE DU NORD DU 16/1/1988 ACHAT DU FONDS à M DANIEL DE TRILLES POUR UN MONTANT DE 299000 FR ANNONCES LEGALES : LA GAZETTE DU 26 3 88 OPPOSITIONS : AU SIEGE DU FOND S VENDU MODIFICATION DU 18/1/1990 : EN DATE DU 15/ 10 1989 DECISION DE CONTINUATION DE LA SOCIETE MAL GRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU C APITAL
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
ME MARTIN VOUS INFORME CLOTURE DE LA PROCEDURE LE 14 AVRIL 1992
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Sort du fonds : Existe par ailleurs.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).