Entreprise : SCI DU VIEUX PONT - SIREN 343 654 059
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/2022)
Dénomination
SCI DU VIEUX PONT
Sigle
SCI DU VIEUX PONT
SIREN (siège)
343 654 059
Date d'immatriculation au RNE
10/02/1988
Date de fin de la personne morale
09/02/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
26 RUE DES TUILERIES 89140 PONT-SUR-YONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARNIER JEAN-MICHEL , GASTON
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Pont-sur-Yonne
Nom, Prénom(s)
CHAZAUD THIERRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Pont-sur-Yonne
Nom, Prénom(s)
TRAMOY ALAIN , JEAN , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Pont-sur-Yonne
Nom, Prénom(s)
MIELLE ERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Pont-sur-Yonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/02/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/02/1988
Siret
34365405900017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition d'une propriété bâtie située à PONT SUR YONNE (89), 26 rue des Tuileries et l'acquisi- tion de tous autres immeubles bâtis ou non bâtis, leur mise en location et généralement, toutes opérations propres à favoriser l'accomplissement de cet objet ou s'y rattachant directement ou indirectement, à l'exclusion de toutes celles ayant un caractère industriel ou commercial.
Adresse
26 RUE 26 Rue des Tuileries
89140 , Pont-sur-Yonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2205
Date d'ajout
28/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 17/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/11/2020
Description
Dissolution à compter du 10/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 10/09/2020, liquidateur : GARNIER Jean-Michel Gaston, siège de la liquidation : 11 Avenue Aristide Briand 89140 Pont-sur-Yonne, parution de la publicité légale : L'Yonne Républicaine en date du 22/09/2020
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/02/1988
Description
Historique des observations depuis le 10/02/1988 : Publicité constitution parue dans L'YONNE REPUBLICAINE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).