Entreprise : SOCIETE ACHATS FOURNITURES AUTOMOBILES - SIREN 343 639 688
Identité
Dénomination
SOCIETE ACHATS FOURNITURES AUTOMOBILES
Sigle
S.A.F.A.
SIREN (siège)
343 639 688
Date d'immatriculation au RNE
15/01/2021
Début d’activité
31/12/2020
Date de fin de la personne morale
14/01/2090
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2020
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Services multiples destinés aux entreprises de vente de pièces détachées de véhicules ou de vente de matériels divers.
Code APE
4531Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
215 RUE EDOUARD DALADIER 84200 CARPENTRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAHART CLAUDIE , SYLVIE , LINA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Mormoiron
Nom, Prénom(s)
HERBET GREGORY , JEAN , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Orange
Dénomination
J.L GIORNAL & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Orange
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/2020
Siret
34363968800039
Code APE
4531Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Services multiples destinés aux entreprises de vente de pièces détachées de véhicules ou de vente de matériels divers
Adresse
215 RUE EDOUARD DALADIER
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/09/1990
Siret
34363968800021
Code APE
4531Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Activité principale
Commerce de gros d'équipements automobiles
Adresse
442 AV JEAN PROUVE
30900 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT D1 2EME ETAGE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1014
Date d'ajout
13/05/2019
Description
Modification relative aux dirigeantsBEGARD Jean-Louis Olivier nom d'usage : BEGARD Jean-Louis n'est plus président CAHART Claudie Sylvie Lina nom d'usage : CAHART Claudie devient président à compter du 01/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/018959
Date d'ajout
14/12/2017
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 30/10/2017
Numéro d'observation
F17/018959
Date d'ajout
14/12/2017
Description
Modification relative aux dirigeants BEGARD Jean-Louis Olivier nom d'usage : BEGARD Jean-Louis n'est plus gérant BEGARD Jean-Louis Olivier nom d'usage : BEGARD Jean-Louis devient président à compter du 30/10/2017
Numéro d'observation
F17/018959
Date d'ajout
14/12/2017
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 12195.92 EUROS Nouveau capital : 500000 EUROS à compter du 30/10/2017
Numéro d'observation
F17/016978
Date d'ajout
03/11/2017
Description
Modification des commissaires aux comptes : Société par actions simplifiée J.L GIORNAL & ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire Ajout du représentant : Monsieur Paul DELARBRE HERBET Grégory Jean Pierre nom d'usage : HERBET Grégory devient commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE - LE COMMERCIAL DU GARD du 29 janvier 1991 - JAL LES PTES AFF.DE VAUCLUSE DU 23.10.90
Numéro d'observation
1014
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE - LE COMMERCIAL DU GARD du 29 janvier 1991 - JAL LES PTES AFF.DE VAUCLUSE DU 23.10.90
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).