Entreprise : VERITE AUTO SPORT - SIREN 343 614 202
Identité
(Entreprise radiée le 13/03/2018)
Dénomination
VERITE AUTO SPORT
SIREN (siège)
343 614 202
Date d'immatriculation au RNE
09/02/1988
Fermeture de l'établissement - 34361420200012
- Date d'effet de la fermeture : 06/03/2018
Date de fin de la personne morale
08/02/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
CA DU LANDREAU 49070 BEAUCOUZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARNIER PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
ST MALO
Nom, Prénom(s)
PICLIN GEORGES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ST MALO
Dénomination
VERITE INVESTISSEMENTS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Beaucouzé
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/1988
Siret
34361420200012
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Code APRM
4520AA - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: entretien courant
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, réparation de tous véhicules
Code APRM
4520AA - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: entretien courant
Code APRM
4520AA - Réparation automobile de véhicules automobiles légers: entretien courant
Adresse
Ca du Landreau
49070 , Beaucouzé - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3452
Date d'ajout
13/03/2018
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs PAR JUGEMENT DU 07/03/2018,LE TRIBUNAL DE COMMERCE ANGERS A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D ACTIF. A COMPTER DU 07/03/2018 Date d'effet : 07/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3513
Date d'ajout
13/03/2018
Description
Radiation du RCS le 13/03/2018 avec effet au 07/03/2018 RADIATION D'OFFICE SUITE JUGT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D ACTIF
Numéro d'observation
10926
Date d'ajout
10/09/2015
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire PAR JUGEMENT DU 09/09/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE A NOMME EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR Maître Eric MARGOTTIN 11, rue Jean Bodin BP 80502 49100 ANGERS A FIXE LA DATE PROVISOIRE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 29/07/2015 A COMPTER DU 09/09/2015 Date d'effet : 09/09/2015
Numéro d'observation
8195
Date d'ajout
05/07/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2011 : Partant : VERITE Christian, Président Nouveau : SARL VERITE INVESTISSEMENTS représentée par VERITE Christian, Président
Numéro d'observation
6871
Date d'ajout
25/07/2006
Description
Modification autre CHANGT DE DENOMINATION ET ADRESSE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Date d'effet : 31/10/2002
Numéro d'observation
6873
Date d'ajout
25/07/2006
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes NOMINATION DE MR PICLIN GEORGES EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE CFM AUDIT. NOMINATION DE MONSIEUR GARNIER PIERRE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR BARTHE MICHEL Date d'effet : 30/06/2006
Numéro d'observation
1076
Date d'ajout
26/01/2004
Description
DEMISSIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : MR AXEL MOORKENS - MR PAUL MARIEN - MR PIERRE VANTOMME Date d'effet : 31/10/2003
Numéro d'observation
1246
Date d'ajout
16/01/2002
Description
CHANGEMENT DE DATE DE CLOTURE DE L EXERCICE SOCIAL QUI SERA DESORMAIS AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE AU LIEU DU 31 MARS DE CHAQUE ANNEE REDUCTION DE TROIS MOIS DE L EXERCICE EN COURS QUI AURA AINSI EXCEPTIONNELLEMENT UNE DUREE DE 9 MOIS Date d'effet : 26/12/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).