Entreprise : L'ARCHE - SIREN 343 593 588
Identité
Dénomination
L'ARCHE
SIREN (siège)
343 593 588
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2011
Début d’activité
01/07/2010
Date de fin de la personne morale
23/01/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Toutes activités de marchand de biens
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
149 AV DU GOLF 34670 BAILLARGUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIANCHI MICHEL , GIULIANO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Grabels
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2010
Siret
34359358800035
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Toutes activités de marchand de biens
Autres Activités
Toutes activités de marchand de biens
Adresse
149 AV DU GOLF
34670 , BAILLARGUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT A
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1987
Siret
34359358800019
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
212 RUE FRANCIS DE PRESSENSE
30100 , ALES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
34359358800027
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
452 RTE DE MONTARNAUD
34570 , VAILHAUQUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MONSIEUR SAUL MARCEL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Mention d'office effectuée le 26/12/2002 Suivant jugement en du 25/04/2002 le Tribunal de Grande Instance d'Alès a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de la SCI L'ARCHE a nommé Me Marc André, passage Champeyrache à Ales, en qualité de représentant des créanciers, a nommé Me de Saint Rapty Bernard, bp 78, 84302 Cavaillon en qualité d'administrateur avec mission de surveillance, a nommé Thierry Ghera juge-commissaire, a fixé au 25/04/2002 la date de cessation des paiements date d'effet : 25/04/2002 Mention d'office effectuée le 26/12/2002 Suivant jugement en date du 28/11/2002 le Tribunal de Grande Instance a homologué le plan de continuation en autorisant le paiement de la somme de 11082.90 euros au profit de la Trésorerie du Pays d'Alès, sur créancier, a nommé Me Marc Andre, commissaire à l'exécution du plan, a maintenu Thierry Ghera juge-commissaire date d'effet / 28/11/2002 Mention d'office effectuée le 01/01/2009 Par décret no 2008-146 du 15/02/2008, le Triubunal de Commerce d'Alès a été supprimé au 1er Janvier 2009 au profit du Tribunal de Commerce de Nîmes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Mention d'office effectuée le 26/12/2002 Suivant jugement en du 25/04/2002 le Tribunal de Grande Instance d'Alès a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de la SCI L'ARCHE a nommé Me Marc André, passage Champeyrache à Ales, en qualité de représentant des créanciers, a nommé Me de Saint Rapty Bernard, bp 78, 84302 Cavaillon en qualité d'administrateur avec mission de surveillance, a nommé Thierry Ghera juge-commissaire, a fixé au 25/04/2002 la date de cessation des paiements date d'effet : 25/04/2002 Mention d'office effectuée le 26/12/2002 Suivant jugement en date du 28/11/2002 le Tribunal de Grande Instance a homologué le plan de continuation en autorisant le paiement de la somme de 11082.90 euros au profit de la Trésorerie du Pays d'Alès, sur créancier, a nommé Me Marc Andre, commissaire à l'exécution du plan, a maintenu Thierry Ghera juge-commissaire date d'effet / 28/11/2002 Mention d'office effectuée le 01/01/2009 Par décret no 2008-146 du 15/02/2008, le Triubunal de Commerce d'Alès a été supprimé au 1er Janvier 2009 au profit du Tribunal de Commerce de Nîmes
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).