Entreprise : EURL ALLO PIZZA DU CLOCHER - SIREN 343 569 547
Identité
(Entreprise radiée le 13/09/2019)
Dénomination
EURL ALLO PIZZA DU CLOCHER
SIREN (siège)
343 569 547
Date d'immatriculation au RNE
19/02/1988
Fermeture de l'établissement - 34356954700015
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2017
Date de fin de la personne morale
18/02/2087
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
12195.92 EUR
Adresse du siège
2 RUE DU PDT DESPATYS 77000 MELUN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
IONESCU PHILIPPE , DESIRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Melun
Nom, Prénom(s)
IONESCU PHILIPPE
Nom d'usage
IONESCU
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
SAVIGNY LE TEMPLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/01/1988
Siret
34356954700015
Nom commercial
EURL ALLO PIZZA DU CLOCHER
Enseigne
ALLO PIZZA DU CLOCHER
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication et livraison de pizzas, vente à emporter.
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Adresse
2 RUE 2 Rue du Président Despatys
77000 , Melun - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12162
Date d'ajout
13/09/2019
Description
Radiation du RCS MELUN le 13/09/2019 avec effet au 30/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/06/2019
Description
Dissolution à compter du 30/04/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/04/2019, liquidateur : PHILIPPE DESIRE IONESCU, siège de la liquidation : 2 Rue du Président Despatys 77000 Melun, parution de la publicité légale : LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE en date du 15/06/2019
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/02/1988
Description
Historique des observations depuis le 19/02/1988 : PUBLICITE STATUTS: LE MONITEUR DE S&M. MODIFICATION DU 5.10.89: DEMISION D'UN CO GERANT MR BORG CHRISTIAN. AGE DU 14.01.89. TRANSFORMATION DE LA SNC EN EURL AVEC EFFET DU 1.01.90. ADJONCTION DE L'ACTIVITE PUBLIE DANS LE MONITEUR DE S&M DU 18.02.90. CHANGEMENT DE DENOMINATION.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).