Entreprise : LE GROUPEMENT DU NETTOYAGE - SIREN 343 548 731
Identité
Dénomination
LE GROUPEMENT DU NETTOYAGE
Sigle
LGDN
SIREN (siège)
343 548 731
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1991
Date de fin de la personne morale
05/06/2087
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
30 RUE TRAVERSIERE 59700 MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Orléans CEDEX 2
Nom, Prénom(s)
LEMOS LOPES AGOSTINHO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Eysines
Nom, Prénom(s)
MARTINS ERNESTO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Saint-Jean-le-Blanc
Nom, Prénom(s)
RENARD MARTINE
Nom d'usage
PEREIRA MARTINS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Saint-Jean-le-Blanc
Dénomination
CREUZOT MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Gien
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
34354873100037
Code APE
747Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
GESTION ET PRISE DE PARTICIPA- GESTION ET PRISE DE PARTICIPA- TION DE TOUS BIENS MOBILIERS ET VALEURS MOBILIERES NETTOYAGE DE TOUTES SURFACES
Adresse
30 RUE TRAVERSIERE
59700 , MARCQ-EN-BAROEUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
34354873100045
Code APE
747Z
Adresse
5 RUE LOUIS ARMAND
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
34354873100029
Code APE
747Z
Adresse
24 AV DES GRESILLONS
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
30/12/2002
Description
DEPOT DE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS EN DA TE DU 12/12/2002 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS EN DATE DU 18/12/2002 DECLARANT LA SOCIE TE EN ETAT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE JUGE COMMISSA IRE : MR JEAN GALLIER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR JACQUES GENERALI LIQUIDATEUR : ME JOUSSET JEAN PAUL 20 RUE ALSACE LORRAINE 45000 ORLEANS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/10/2001
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 27/10/2001.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/06/1991
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 1/4/1991 SON SIEGE SOCIAL DE LILLE 166 BD MONTEBEL LO ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE LILLE LE 1 9/1/1988 ET PUBLIE DANS LA VOIX DU NORD DU 21/1/19 88. TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE LILLE LE 29/4/1 991 ET DE ROUBAIX-TOURCOING LE 6/6/1991 PUBLIE DAN S LA VOIX DU NORD DU 23/5/1991 ETABLISSEMENT SECON DAIRE EXPLOITE HORS RESSORT -RCS NANTERRE 91B2461
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).