Entreprise : SCEA DE SAINTE FOY - SIREN 343 526 893
Identité
Dénomination
SCEA DE SAINTE FOY
SIREN (siège)
343 526 893
Date d'immatriculation au RNE
29/01/1988
Début d’activité
01/01/1988
Date de fin de la personne morale
28/01/2087
Date de clôture
31/08
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Culture fruitière
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Qualité
Actif agricole
Capital social
22800 EUR
Adresse du siège
8301 ROUTE DE SAULT 84570 METHAMIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLAISE CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Méthamis
Nom, Prénom(s)
BLANC ADELAIDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Méthamis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34352689300015
Code APE
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Culture fruitière
Autres Activités
Culture de fruits oléagineux,Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de la vigne,Autres cultures non permanentes,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
8301 ROUTE DE SAULT
84570 , METHAMIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
METHAMIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1389
Date d'ajout
07/05/2001
Description
Ancienne dénomination : Gaec nouveau : Earl ancien gérant partant : Eysseric Louisette ÉPSE Blaise nouveau : Blaise Christian ancien capital : 150 000 F nouveau : 22 800 euros à compter du 30 mars 2001 journal : Vaucluse agricole du 06 avril 2001
Numéro d'observation
727
Date d'ajout
13/02/1995
Description
Changement de gérant Ancien gérant : M Édouard Blaise nouveau gérant : Mme Louisette Blaise née Eysseric à compter du 31/12/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
L'exercice social commencé le 1er septembre de chaque année et finit le 31 août
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).