Entreprise : THOMAS DESHAYES ET NICOLAS COBUS HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES - SIREN 343 492 757
Identité
(Entreprise radiée le 15/11/2023)
Dénomination
THOMAS DESHAYES ET NICOLAS COBUS HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
SIREN (siège)
343 492 757
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1988
Fermeture de l'établissement - 34349275700012
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2023
Date de fin de la personne morale
26/01/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCP d'huissiers
Capital social
309776.4 EUR
Adresse du siège
18 AV JEAN JAURES 35400 SAINT-MALO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COBUS NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Saint-Malo
Nom, Prénom(s)
DESHAYES THOMAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Saint-Malo
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/01/1988
Siret
34349275700012
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Huissiers de justice
Adresse
18 AV 18 avenue Jean Jaures
35400 , Saint-Malo - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10769
Date d'ajout
15/11/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 19/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7645
Date d'ajout
02/08/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/07/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/08/2023
Description
Dissolution à compter du 31/07/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/07/2023, siège de la liquidation : 18 Avenue Jean Jaures 35400 Saint-Malo, parution de la publicité légale : 7 jours paru le 05/08/2023
Numéro d'observation
44
Date d'ajout
09/01/2009
Description
Changement de dénomination à compter du 07/01/2009 Ancienne : JACQUES FEDER ET THOMAS DESHAYES, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES Nouvelle : THOMAS DESHAYES ET NICOLAS COBUS HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/01/2009 : Partant : FEDER Jacques, Co-gérant associé Nouveau : COBUS Nicolas, Gérant associé modification du domicile personnel de mr deshayes thomas gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).