Entreprise : SCI GRATTER - SIREN 343 450 060
Identité
(Entreprise radiée le 04/03/2022)
Dénomination
SCI GRATTER
SIREN (siège)
343 450 060
Date d'immatriculation au RNE
22/10/2013
Date de fin de la personne morale
21/10/2038
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
25 RUE DE LA PREVOYANCE 94300 VINCENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRANVERT AGNES
Nom d'usage
GRATTER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
GOLDBERG RICHARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
GRATTER CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
65211 TEL-AVIV
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/10/1988
Siret
34345006000029
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
7 RUE DU RHIN
75019 , PARIS 19 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/12/1987
Siret
34345006000037
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion, exploitation par bail ou autrement de tous immeubles pouvant être acquis par la société.
Adresse
25 RUE DE LA PREVOYANCE
94300 , VINCENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12982
Date d'ajout
04/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/01/2022
Description
Dissolution à compter du 30/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2021, liquidateur : GOLDBERG Richard, siège de la liquidation : 25 Rue de la Prévoyance 94300 Vincennes, parution de la publicité légale : Affiches Parisiennes paru le 07/01/2022
Numéro d'observation
1548
Date d'ajout
11/01/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/11/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/10/2013
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).