Entreprise : SCM DOCTEURS J.L. GRELIER ET A. OSTOJIC - SIREN 343 449 955
Identité
(Entreprise radiée le 08/08/2023)
Dénomination
SCM DOCTEURS J.L. GRELIER ET A. OSTOJIC
SIREN (siège)
343 449 955
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1988
Fermeture de l'établissement - 34344995500016
- Date d'effet de la fermeture : 23/07/2023
Date de fin de la personne morale
21/01/2038
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
128 AV PAUL DOUMER 94290 VILLENEUVE-LE-ROI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OSTOJIC ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GRELIER JEAN-LOUP
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Ablon-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/01/1988
Siret
34344995500016
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun des moyens utiles à l'exercice de médecins libéraux, membres de la s.C.m.
Adresse
128 AV 128 AV. PAUL DOUMER
94290 , Villeneuve-le-Roi - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/08/2023
Description
Dissolution à compter du 23/07/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/07/2023, siège de la liquidation : 10 Rue Simon 94480 Ablon-sur-Seine, parution de la publicité légale : lemoniteur.fr paru le 28/07/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
38940
Date d'ajout
08/08/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/07/2023
Numéro d'observation
38937
Date d'ajout
08/08/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 23/07/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
8698
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).