Entreprise : GOMBAUD-SAINTONGE - SIREN 343 435 277
Identité
Dénomination
GOMBAUD-SAINTONGE
SIREN (siège)
343 435 277
Date d'immatriculation au RNE
15/01/1988
Début d’activité
10/12/1987
Date de fin de la personne morale
14/01/2038
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
DANS LES DOM, TOUTE ACTIVITE DE TRANSPORTS ROUTIERS, REMORQUAGE, AINSI QUE TOUTE ACTIVITE ANNEXE ET CONNEXE LIEE A L'AUTOMOBILE
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
83846.96 EUR
Adresse du siège
RUE HENRI BECQUEREL-JARRY 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOMBAUD-SAINTONGE PATRICK , MARIE , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/12/1987
Siret
34343527700011
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
DANS LES DOM, TOUTE ACTIVITE DE TRANSPORTS ROUTIERS, REMORQUAGE, AINSI QUE TOUTE ACTIVITE ANNEXE ET CONNEXE LIEE A L'AUTOMOBILE
Adresse
RUE HENRI BECQUEREL-JARRY
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE JARRY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/001079
Date d'ajout
02/04/2020
Description
Ordonnance du Président du Tribunal Mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 02/04/2020 désignant Juge commissaire : Monsieur KALIL Alexandre en qualité de juge-commissaire en remplacement du Juge-Commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4516
Date d'ajout
21/09/2009
Description
Modification autreMODIFICATION AU NIVEAU DES DIRIGEANTS : GERANT PARTANT : BELLIER GUYMAINTENU EN QUALITE DE GERANT : GOMBAUD SAINTONGE PATRICKJOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE PROBANT DU 21 AVRIL 2009Date d'effet : 28/02/2009
Numéro d'observation
1035
Date d'ajout
02/04/2008
Description
Nomination d'un gérantNOUVEAU GERANT : BELLIER GUY LOUISDate d'effet : 18/09/2007
Numéro d'observation
1257
Date d'ajout
21/04/1997
Description
DEMISSION DE Mr GOMBAUD-SAINTONGE Dominique DE SES FONCTIONS DE GERANT CESSION DE PARTS SOCIALES A CPTER DU 17/02/1997
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE A PITRE DATE : 06 NOVEMBRE 1998 REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE MARIE-AGNES DUMOULIN JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR CLAUDE BONNET ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : MAITRE DIDIER SEGARD DATE PROVISOIRE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 14 OCTOBRE 1998 DUREE DE LA PERIODE D'OBSERVATION : QUATRE MOIS DATE DE RENVOI : 05 MARS 1999 JUGEMENT DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE A PITRE EN DATE DU 10 DECEMBRE 1999 HOMOLOGUANT UN PLAN DE CONTINUATION JUGE COMMISSAIRE M. RUILLIER, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M. BERGEN COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN MAITRE SEGARD LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 550 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 83 846.96 EURLe 25 Février 2010, le TMC de PAP a prononcé la résolution du plan et la Liquidation judiciaire de la société, désigné M. FADDOUL, Juge Commissaire titulaire, M. GABRIEL, Juge commissaire suppléant et nommé Me DUMOULIN, Liquidateur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).