Entreprise : COMPETENCE BUREAUTIQUE - SIREN 343 414 264
Identité
Dénomination
COMPETENCE BUREAUTIQUE
SIREN (siège)
343 414 264
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1988
Date de fin de la personne morale
10/02/2018
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
16 RUE GEORGES HEUILLARD 76600 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIDAULT PATRICK , MARIE , JOSEPH , GERARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
MONT SAINT AIGNAN
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU BERNARD , MARCEL , YVON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
SAINTE ADRESSE
Nom, Prénom(s)
GUILLAUME JEAN-PIERRE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
GRESSY
Nom, Prénom(s)
BOURON FRANCOIS , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
MONT SAINT AIGNAN
Dénomination
RANK XEROX SA
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
PUTEAUX
Dénomination
SCP FLECHELLE PLANTROU
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MONT SAINT AIGNAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/01/1988
Siret
34341426400014
Enseigne
COMPETENCE BUREAUTIQUE CONCESSIONNAIRE RANK XEROX
Code APE
516G
Origine du fonds
Création
Activité principale
VENTE DE MATERIELS DE BUREAUTIQUE ET SERVICES
Adresse
16 RUE 16 RUE GEORGES HEUILLARD
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010
Date d'ajout
19/05/2008
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 16/05/2008 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LA : CLOTURE DU PLAN DE CESSION (Art. L.621-95 résultant de l'ancienne rédaction du Code de Commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
162
Date d'ajout
15/01/2007
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 05/01/2007 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME LA SELAR FHB - MAITRE EMMANUEL HESS 6 RUE DUPLEIX 76600 LE HAVRE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN EN REMPLACEMENT DE MAITRE EMMANUEL HESS
Numéro d'observation
2056
Date d'ajout
24/05/2005
Description
Changement de juge-commissaire MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 20/05/2005 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME M. JEROME DERUDDER JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M. DENIS BOIRON Date d'effet : 20/05/2005
Numéro d'observation
779
Date d'ajout
23/02/2004
Description
Changement de juge-commissaire MENTION D'OFFICE :PAR JUGEMENT EN DATE DU 20/02/2004 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVREA NOMME M. DENIS BOIRON JUGE COMMISSAIREEN REMPLACEMENT DE M. DANIEL LOMBART Date d'effet : 20/02/2004
Numéro d'observation
3640
Date d'ajout
26/08/2002
Description
Changement de juge-commissaire MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/08/2002 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME M. DANIEL LOMBART JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M. MARC BOUDIER Date d'effet : 23/08/2002
Numéro d'observation
8092
Date d'ajout
09/02/2000
Description
Changement de juge-commissaire MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/02/2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME MR MARC BOUDIER JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR PATRICK GAILLARD Date d'effet : 04/02/2000
Numéro d'observation
244
Date d'ajout
23/01/1998
Description
Changement de juge-commissaire MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 16/01/98 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A NOMME M. PATRICK GAILLARD JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MR YVES LAUZIER A COMPTER DU 16/01/98 Date d'effet : 16/01/1998
Numéro d'observation
2061
Date d'ajout
19/06/1995
Description
FIN D'EXPLOITATION ET VENTE DU FONDS SIS AU HAVRE 16 RUE GEORGES HEUILLARD PRINCIPAL ETABLISSEMENT A LA SA ORGANISATION MODERNE DE BUREAU LE HAVRE LA SOCIETE DEMEURE INSCRITE AU RCS SANS ACTIVITE A COMPTER DU 01/01/95
Numéro d'observation
1310
Date d'ajout
10/04/1995
Description
Plan MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 07/04/95 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE : ADMISSION DE PLAN DE CESSION TOTALE SANS LOCATION GERANCE A NOMME JUGE COMMISSAIRE : YVES LAUZIER COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : HESS EMMANUEL A COMPTER DU 07/04/95 Date d'effet : 07/04/1995
Numéro d'observation
3327
Date d'ajout
04/10/1994
Description
MENTION D'OFFICE : PAR ORDONNANCE DU 29.09.94 MONSIEUR LE JUGE-COMMISSAIRE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 40 DE LA LOI DU 25.01.85 ET 60 DU DECRET DU 27.12.85 A AUTORISE LA SOCIETE ASSISTEE DE ME HESS A RECOURIR AUX CONCOURS BANCAIRES AUPRES DE LA SDBO OU DE TOUT AUTRE ETABLISSEMENT BANCAIRE DANS LA LIMITE DE 600.000 FRANCS
Numéro d'observation
3132
Date d'ajout
12/09/1994
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 09.09.94 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL SUR DECLARA TION DE CESSATION DES PAIEMENTS A NOMME : JUGE-COMMISSAIRE : MONSIEUR YVES LAUZIER - ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : MAITRE HESS 14 PLACE DU CHILLOU LE HAVRE - REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE PASCUAL 132 BOULEVARD DE STRASBOURG LE HAVRE DIT QUE L'ADMINISTRATEUR AURA POUR MISSION OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI DE REPRESENTER LE DEBITEUR ET D'ASSURER SEUL ET ENTIERE MENT L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE Date d'effet : 09/09/1994
Numéro d'observation
2923
Date d'ajout
22/08/1994
Description
Déclaration de cessation des paiements MENTION D'OFFICE : EN DATE DU 17.08.94 DEPOT AU GREFFE DE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN VUE DE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSE- MENT JUDICIAIRE EN CONFORMITE DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 - A COMPTER DU 17.08.94 Date d'effet : 17/08/1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AVANTAGES PARTICULIERS : NEANT - CLAUSES D'AGREMENT DES CES- SIONNAIRES : CESSIONS SOUMISES A AGREMENT
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SA A CONSEIL DE SURVEILLANCE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).