Entreprise : SCI COLOMIERS - SIREN 343 379 954
Identité
(Entreprise radiée le 08/08/2019)
Dénomination
SCI COLOMIERS
SIREN (siège)
343 379 954
Date d'immatriculation au RNE
11/01/1988
Date de fin de la personne morale
10/01/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
32000 EUR
Adresse du siège
1150 RUE ANTONIN MERCIE 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GORSSE JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
LEMBOULAS RUDI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Balma
Nom, Prénom(s)
FAURIAUX JEAN , LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Menville
Nom, Prénom(s)
HOYO JEAN , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Sainte-Foy-d'Aigrefeuille
Nom, Prénom(s)
HELIAS CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Castelginest
Nom, Prénom(s)
HABERARD JEAN , MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Saint-Jean
Nom, Prénom(s)
FOURMENT SANDRINE
Nom d'usage
ROZES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Pinsaguel
Nom, Prénom(s)
GORSSE MAXIME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1987
Commune de résidence
Luxembourg
Nom, Prénom(s)
GORSSE PAULINE
Nom d'usage
FOUSSADIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MADER YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Gratentour
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
34337995400013
Code APE
701D
Adresse
28 RTE D AUCH
31770 , COLOMIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
30 RTE D'AUCH
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/05/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
34337995400021
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
1150 RUE ANTONIN MERCIE
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/019170
Date d'ajout
03/05/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/03/2019 - Siège de la liquidation : 11- BIS Rue Antonin Mercie 31000 TOULOUSE - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Opinion Indépendante du 12/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/019170
Date d'ajout
03/05/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/03/2019 (suppression).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 490 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 74 700.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).