Entreprise : CUMA DE FLERS SUD - SIREN 343 371 001
Identité
(Entreprise radiée le 02/07/2018)
Dénomination
CUMA DE FLERS SUD
Sigle
CUMA DE FLERS SUD
SIREN (siège)
343 371 001
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Fermeture de l'établissement - 34337100100011
- Date d'effet de la fermeture : 08/06/2017
Fermeture de l'établissement - 34337100100029
- Date d'effet de la fermeture : 08/06/2017
Date de fin de la personne morale
31/12/2085
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
4253.33 EUR
Adresse du siège
AV DU CHATEAU 61100 FLERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BINET JEAN-MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
La Chapelle Biche
Nom, Prénom(s)
ROHEE PASCAL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Flers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/11/1987
Siret
34337100100029
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Nature de l'établissement
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
43 RUE RICHARD LENOIR
61100 , FLERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/11/1987
Siret
34337100100011
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Nature de l'établissement
Activité principale
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Adresse
AV DU CHATEAU
61100 , FLERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3105
Date d'ajout
02/07/2018
Description
Radiation du RCS le 02/07/2018 avec effet au 13/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3253
Date d'ajout
05/09/2017
Description
Fermeture de l'établissement principal situé Mairie 61100 Flers à compter du 08/06/2017 Dissolution amiable de la société à compter du 08/06/2017 Liquidateur : BINET Jean-Marie et ROHEE Pascal Le siège de la liquidation est fixé à : Mairie 61100 Flers Journal d'annonces légales : L'agriculteur normand en date du 13/07/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Tribunal de Grande Instance d'Argentan le 09/12/1987. Le tribunal de commerce de Flers a été rattaché au tribunal de commerce de Condé sur Noireau par le Décret N° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 27 900.00 FRF nouveau montant : 4 253.33 EUR.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).