Entreprise : NICARIS - SIREN 343 348 413
Identité
Dénomination
NICARIS
SIREN (siège)
343 348 413
Date d'immatriculation au RNE
25/01/1988
Début d’activité
15/10/1987
Date de fin de la personne morale
24/01/2087
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Construction et commercialisation de maisons individuelles, entreprise générale de bâtiment, vente de matériaux de construction. Négoce d articles et équipements sanitaires, carrelages, meubles de salles de bains, cuisines et négoce de tous matériaux destinés au bâtiment
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
AV LOUIS DELAGE 91310 LINAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE AUTODROME
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAMOUN ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1928
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/10/1987
Siret
34334841300026
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction et commercialisation de maisons individuelles, entreprise générale de bâtiment, vente de matériaux de construction. Négoce d articles et équipements sanitaires, carrelages, meubles de salles de bains, cuisines et négoce de tous matériaux destinés au bâtiment
Adresse
AV LOUIS DELAGE
91310 , LINAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE AUTODROME
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
25/01/1988
Siret
34334841300018
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Construction de maisons individuelles
Adresse
9 RUE DE LA CROIX SAINT-JACQUES
91620 , LA VILLE-DU-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2296
Date d'ajout
13/01/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 13/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17257
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
26/03/1996
Description
Dissolution à compter du 29 01 1996 Nomination du liquidateur Mr Samoun André (ancien Pdg) demeurant : 61 avenue Simon bolivar 75019 Paris
Numéro d'observation
57055
Date d'ajout
25/01/1988
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).