Entreprise : SCI LES COMBES - SIREN 343 309 035
Identité
Dénomination
SCI LES COMBES
SIREN (siège)
343 309 035
Date d'immatriculation au RNE
14/01/1988
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 34330903500016
- Date d'effet de la fermeture : 15/12/2016
Date de fin de la personne morale
13/01/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1372.04 EUR
Adresse du siège
6 LOTISSEMENT LES BALCONS DE SAINT 38450 SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAITICHE ANNIE , ANDREE
Nom d'usage
QUIEVRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Rozay-en-Brie
Nom, Prénom(s)
LABBE PIERRE , JACQUES , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/11/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/12/2016
Siret
34330903500024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion immobilière.
Adresse
6 LOTISSEMENT LES BALCONS DE SAINT
38450 , SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/11/1987
Siret
34330903500016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
18 RUE VERLAINE
77540 , ROZAY-EN-BRIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/002019
Date d'ajout
23/01/2019
Description
Radiation en date du 23/01/2019 - Clôture des opérations de liquidation 27/11/2018 (Assemblée générale en date du 27/11/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/002018
Date d'ajout
23/01/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 27/11/2018 - Siège de la liquidation : 6 Lotissement les Balcons de Saint Pierre 38450 SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor de l'Isère du 28/12/2018
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/05/2017
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 6 Lotissement les Balcons de Saint Pierre 38450 SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS RC DE RENOBLE DOSSIER 2017 D 382 LE 15-12-2016
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/01/1988
Description
Historique : PUBLICITE LEGALE DES STATUTS DANS LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).