Entreprise : SCI DENT DE CROLLES I - SIREN 343 295 671
Identité
Dénomination
SCI DENT DE CROLLES I
SIREN (siège)
343 295 671
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1987
Début d’activité
26/11/1987
Date de fin de la personne morale
30/12/2077
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, gestion, administration, exploitation notamment par location de tous biens immobiliers pour tous usages, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie de construction, d'acquisition ou autre- ment.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
24 RUE LAMARTINE 38320 EYBENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAUNAY PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Berson
Dénomination
HOLDING DELAUNAY
Qualité
Autre
Commune de résidence
Berson
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/11/1987
Siret
34329567100048
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion, administration, exploitation notamment par location de tous biens immobiliers pour tous usages, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie de construction, d'acquisition ou autre- ment.
Autres Activités
Propriété, gestion, administration, exploitation notamment par location de tous biens immobiliers pour tous usages, dont la société pourrait devenir propriétaire par voie de construction, d'acquisition ou autre- ment.
Adresse
24 RUE LAMARTINE
38320 , EYBENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/11/1987
Siret
34329567100014
Code APE
702C
Adresse
CHE DES EVEQUAUX
38330 , BIVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2001
Siret
34329567100022
Code APE
702C
Adresse
13 CHE DE MAUPERTUIS
38240 , MEYLAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SARL COGESTEC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/02/2004
Siret
34329567100030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
33 RUE MARX DORMOY
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/010330
Date d'ajout
19/06/2015
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 33 Rue Marx Dormoy 38000 GRENOBLE au 24 Rue Lamartine 38320 EYBENS à compter du 01/04/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F04/002592
Date d'ajout
08/03/2004
Description
Transfert du siège social et du principal établissement de 13 Chemin de la Dhuy - Les Jardins de Maupertuis 38240 MEYLAN à 33 Rue Marx Dormoy 38000 GRENOBLE compter du 11.02.2004.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépot le 28.12.1987 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 11.12.1987
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-DECLARATION MODIFICATIVE du 21 Mars 2001 : Transfert du siège et ets principal de BIVIERS (38330) Chemin des Evêquaux à MEYLAN (38240) C/ COGESTEC 13 Chemin de la Dhuy à compter du 02.01.2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).