Entreprise : GAEC DE DIALAE - SIREN 343 268 678
Identité
Dénomination
GAEC DE DIALAE
SIREN (siège)
343 268 678
Date d'immatriculation au RNE
11/01/1988
Début d’activité
31/12/1980
Date de fin de la personne morale
10/01/2087
Date de clôture
31/07
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Mise en oeuvre de tous moyens propres à faciliter et développer l'Acti- vite des associés. Exploitation agricole et toutes activités connexes et similaires.
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
44800 EUR
Adresse du siège
DIALAE 29120 COMBRIT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE CLEAC'H MICHEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Concarneau
Nom, Prénom(s)
LE CLEAC'H CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Bénodet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/1980
Siret
34326867800012
Enseigne
GAEC DE "DIALAE"
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Mise en oeuvre de tous moyens propres à faciliter et développer l'Acti- vite des associés. Exploitation agricole et toutes activités connexes et similaires.
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
DIALAE
29120 , COMBRIT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Combrit
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4553
Date d'ajout
27/08/2008
Description
Réduction de capital à compter du 01/01/2008 Ancien : 134625 EUR; Nouveau : 89625 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2008 : Partant : TOULEMONT Pierre, CO-GÉRANT
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
455
Date d'ajout
25/01/2007
Description
REDUCTION DE CAPITAL A COMPTER DU 30/09/2006 ANCIEN : 205425,05 EUR NOUVEAU : 134625 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 30/09/2006 : PARTANT : LE CLEAC'H JOELLE, CO-GÉRANT
Numéro d'observation
4136
Date d'ajout
18/09/1996
Description
Augmentation du capital 1 297 500 FRS A 1 347 500 FRS (PV AGE DU 01/04/96) - A COMPTER DU 01/04/96
Numéro d'observation
1864
Date d'ajout
11/04/1996
Description
Agrément d'associé(s) co-gérant(s) LE CLEAC'H JOELLE AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 897 500 FRS A 1 297 500 FRS (PV AGE DU 30/03/96) - A COMPTER DU 30/03/96
Numéro d'observation
2363
Date d'ajout
15/05/1995
Description
Retrait d'associé(s) MEHU MARIE-THERESE AGREMENT D'UN(E) ASSOCIE(E) COGERANT(E) : LE CLEAC'H MICHEL PROROGATION DE DUREE : ANCIENNE DUREE : 20 ANS - NOUVELLE DUREE : 99 ANS (PV AGE DU 28/02/95) - A COMPTER DU 28/02/95
Numéro d'observation
881
Date d'ajout
03/03/1993
Description
Augmentation du capital 400 000 FRS A 897 500 FRS AGREMENT D'UN(E) ASSOCIE(E) COGERANT(E) : LE CLEAC'H CHRISTIAN (PV A.G.E. DU 31/08/92) - DATE DEPOT : 02/03/93 A COMPTER DU 31/08/92
Numéro d'observation
1239
Date d'ajout
23/03/1992
Description
RETRAIT D'UN ASSOCIE CO-GERANT : MR LAURENT TOULEMONT (PV A.G.E. DU 31/12/91) DATE DEPOT : 14 MARS 1992 - PUBLICITE : NEANT A COMPTER DU 31/12/91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).