Entreprise : SCI GENIM - SIREN 343 264 867
Identité
(Entreprise radiée le 22/11/2022)
Dénomination
SCI GENIM
SIREN (siège)
343 264 867
Date d'immatriculation au RNE
04/01/1988
Date de fin de la personne morale
03/01/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
5 IMP MARIE CURIE 76930 OCTEVILLE-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES HAUTES VALLEES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELERUE THIERRY , PATRICK , GERARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Fontaine-la-Mallet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/11/1987
Siret
34326486700015
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
BD JULES DURAND
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/11/1987
Siret
34326486700023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition la location l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles situés en France et notamment au havre un tènement immobilier sis au havre boulevard Jules Durand
Adresse
5 IMP 5 impasse Marie Curie
76930 , Octeville-sur-Mer - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI les Hautes Vallées
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3874
Date d'ajout
23/09/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2010 : Partant : LOUE Jacques Gaston Gustave, Gérant(e) Nouveau : SCI SCI DE LA COLLINE, Associé Société Civile Changement de qualité : DELERUE Thierry Patrick Gerard, Gérant(e) devient Gérant associé Transfert du siège social à compter du 29/06/2010 : Ancienne adresse : BD. JULES DURAND - LE HAVRE 76600 LE HAVRE Nouvelle adresse : 5 impasse Marie Curie - ZI les Hautes Vallées 76930 Octeville-sur-Mer Transfert de l'établissement principal à compter du 29/06/2010 : Ancienne adresse : BD. JULES DURAND 76600 LE HAVRE Nouvelle adresse : 5 impasse Marie Curie - ZI les Hautes Vallées 76930 Octeville sur Mer actes déposés le 23/09/2010 - les affiches de normandie du 01/09/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).