Entreprise : VITROMEDI - SIREN 343 259 743
Identité
(Entreprise radiée le 16/11/2023)
Dénomination
VITROMEDI
SIREN (siège)
343 259 743
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1988
Fermeture de l'établissement - 34325974300015
- Date d'effet de la fermeture : 31/01/2023
Date de fin de la personne morale
19/01/2048
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
4280.77 EUR
Adresse du siège
PL DE L HOTEL DE VILLE 13127 VITROLLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE URBAIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POCHARD MICHEL , ROBERT , DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Les pennes Mirabeau
Nom, Prénom(s)
MILLIET JEAN-RENE , GEORGES , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Le Rove
Nom, Prénom(s)
PELLETIER MICHEL , JEAN , FRANCIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Marseille 08
Nom, Prénom(s)
ASTRIE HELENE , PAULETTE , SUZANNE
Nom d'usage
ROSARIO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Marseille 07
Nom, Prénom(s)
CANTENOT FRANCOIS , MARCEL , RENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
ZINK JEAN , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Marseille 09
Nom, Prénom(s)
SANTINI RICHARD , LEON , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Cabriès
Nom, Prénom(s)
SOUVET PIERRE , FELIX , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Pélissanne
Nom, Prénom(s)
CANTON MARC , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Sausset-les-Pins
Nom, Prénom(s)
GARCON FABIENNE , CATHERINE
Nom d'usage
TERRASSON DE FOUGEERES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Ventabren
Nom, Prénom(s)
PONCET PHILIPPE , EMILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Marignane
Nom, Prénom(s)
CHAPELON REGINE , DOMINIQUE , MARCELLE , HELENE
Nom d'usage
COLOGNAC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Vitrolles
Nom, Prénom(s)
DAYAN NOEMIE
Nom d'usage
BEN ATTAR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Marseille 07
Nom, Prénom(s)
BOURDILLON JACQUES , ANDRE , FERNAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Marseille 12
Dénomination
SCM ENDOBERRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Vitrolles
Dénomination
SCI NICACH
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Marseille 08
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/11/1987
Siret
34325974300015
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration gestion de tous immeubles
Adresse
PL place de la Mairie Centre Urbain
13127 , Vitrolles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE URBAIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13298
Date d'ajout
16/11/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13192
Date d'ajout
13/11/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/01/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/11/2023
Description
Dissolution à compter du 31/01/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/01/2023, siège de la liquidation : Place de la Mairie Centre Urbain 13127 Vitrolles
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 28 080.00 FRF nouveau montant : 4 280.77 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).