Entreprise : PEZON ET MICHEL SPORTS - SIREN 343 259 669
Identité
Dénomination
PEZON ET MICHEL SPORTS
SIREN (siège)
343 259 669
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1988
Date de fin de la personne morale
19/01/2087
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
LA BOITARDIERE 37400 AMBOISE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTHOD BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
VIORNERY JACQUES , CHARLES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
SANDERS JACQUES , NICO , ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
REYNAUD PHILIPPE , JEAN-MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Romanèche-Thorins
Dénomination
AUDIT BUSINESS CONSULTANTS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Pierre-en-Faucigny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/01/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/11/1987
Siret
34325966900012
Code APE
514S
Origine du fonds
Achat
Activité principale
articles pêche achat et vente de tous articles de pêche français ou d'importation et la fabrication - l'achat et la vente de tous produits en fibre de verre, fibre de carbone ou tous autres fibres
Adresse
LA BOITARDIERE
37400 , AMBOISE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
30/05/2024
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/06/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 20 /01/2004 remplace juge commissaire SITUATION ACTUE LLE : Juge Commissaire titulaire : M BONNAFOUX Jea n Jacques
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
11/02/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 03 /05/2001 prononçant la liquidation judiciaire. Liq uidateur : ME CHAVINIER Jacques 130, RUE DU HUIT M AI 1945 - 92000 NANTERRE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/02/2001
Description
Par jugement du 08/02/2001, sur tierce opposition, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a rétracté so n jugement du 4 janvier 2001 en ce qu'il avait pro - noncé la liquidation judiciaire de la SA PEZON E T MICHEL SPORT et SA RAGONOT, et prononce le redre s- sement judiciaire (procédure simplifiée) desdit es sociétés. Administrateur Judiciaire : Me LAUREN T BACHELIER 12 avenue Salvador Allende - 92000 NAN TERRE Représentant des créanciers : Me Jacques CHA VINIER 130 rue du 8 mai 1945 - 92000 NANTERRE Juge -Commissaire : Mme Annie DOUTEAU-DOUVIER
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
12/01/2001
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 04 /01/2001 prononçant la résolution du plan et ouvra nt une procédure de liquidation judiciaire. Juge C ommissaire : MME DOUTEAU-DOUVIER Annie Liquidateur : ME CHAVINIER JACQUES 130, RUE DU HUIT MAI 1945 - 92000 NANTERRE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/07/1990
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 26/07/1990.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- 19/10/1992 - JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE EN DATE DU 14/10/1992 ARRETE LE PLAN DEREDRESSEMENT ORGANISANT LA CONTINUATION DE : - SARAGONOT 3/13, RUE DU 19 MARS 1962 92240 MALAKOFF - SA PEZON ET MICHEL SPORTS - SARL DISTRIBUTION FRANCE FISHING (RCS TOURS B 349 256 099) - NOMME ME SAUVAN 183 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 92000 NANTERRE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ET MAINTIENT ME CHAVINIER 130 RUE DU 8 MAI 1945 92000 NANTERRE, EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS (REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU 21/11/91)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).