Entreprise : REGINEL SA - SIREN 343 217 576
Identité
Dénomination
REGINEL SA
SIREN (siège)
343 217 576
Date d'immatriculation au RNE
21/12/1987
Date de fin de la personne morale
20/12/2086
Date de clôture
31/10
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
45 AV SADI CARNOT 13104 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUDIN MARIE-JOSE
Nom d'usage
LAROCHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
ARLES
Nom, Prénom(s)
CAUSSE MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
ARLES
Nom, Prénom(s)
LAROCHE JOSEPH
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
ARLES
Nom, Prénom(s)
MOUMAS PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
MARSEILLE
Nom, Prénom(s)
MULET ROGER
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1929
Commune de résidence
LA GRANDE MOTTE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/02/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/02/1990
Siret
34321757600010
Code APE
6708
Adresse
45 AV SADI CARNOT
13104 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2459
Date d'ajout
06/11/2007
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2007, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES A PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA REGINEL.
Numéro d'observation
1805
Date d'ajout
21/09/2001
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 13/09/2001, MME MARIE-ROSE ROUX A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE
Numéro d'observation
573
Date d'ajout
31/03/2000
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 23/03/2000 MR JULIEN ANDRE A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE
Numéro d'observation
988
Date d'ajout
23/06/1999
Description
SUIVANT ORDONNANCE RENDUE PAR MONSIEUR VIVIEN,JUGE-COMMISSAIRE AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE REGINEL SA IL A ETE MIS FIN A LA MISSION DE REPRESENTANT DES CREANCIERS DE MAITRE JACQUES BRINGUIER. Date d'effet : 04/02/1999
Numéro d'observation
1897
Date d'ajout
16/11/1998
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 12.11.1998, MR ERIC VIVIEN A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE
Numéro d'observation
1449
Date d'ajout
27/08/1996
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 25/07/1996, MR JULIEN ANDRE A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE
Numéro d'observation
1387
Date d'ajout
10/07/1990
Description
CESSATION COMPLETE ACTIVITE- VENTE DU FONDS DE COMMERCE A LA SOCIETE ID HOTEL PARTICIPATIONS A COMPTER DU 21 FEVRIER 1990.
Numéro d'observation
440
Date d'ajout
03/03/1990
Description
POURSUITE DE L'EXPLOITATION DE L'ACTIVITE JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE D'OBSERVATION FIXEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES A COMPTER DU 04/12/1989. P.V. DEPOT LE 03/03/1990 No 136 - LE COMMERCIAL PROVENCE DU 23/12/1989.
Numéro d'observation
2188
Date d'ajout
05/12/1989
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1989,LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CEANS A HOMOLOGUE LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE .
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).