Entreprise : ETUDES TECHNIQUES DU VAL D'OISE - SIREN 343 214 979
Identité
Dénomination
ETUDES TECHNIQUES DU VAL D'OISE
Sigle
ETVO
SIREN (siège)
343 214 979
Date d'immatriculation au RNE
14/01/1988
Début d’activité
09/12/1987
Date de fin de la personne morale
13/01/2038
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Bureau d'études, et de réalisations de dessins mécaniques
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
4 ALL DE CALAIS 95560 MAFFLIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES COUTURELLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANNEHEIM BERNARD , PHILIPPE , SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Soisy-sous-Montmorency
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/12/1987
Siret
34321497900027
Nom commercial
E.T.V.O.
Enseigne
E.T.V.O.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Bureau d'études, et de réalisations de dessins mécaniques
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Code APRM
7120AZ - Contrôle technique automobile
Adresse
4 ALL DE CALAIS
95560 , MAFFLIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES COUTURELLES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/12/1987
Siret
34321497900019
Code APE
742C
Adresse
67 RUE PIERRE BROSSOLETTE
95200 , SARCELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
89559
Date d'ajout
07/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 07/03/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00182 , date de cessation des paiements le 26/02/2016 , désigne liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3262
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).