Entreprise : CENTRALE ELECTRIQUE DE GIFFRENANT - SIREN 343 210 225
Identité
Dénomination
CENTRALE ELECTRIQUE DE GIFFRENANT
SIREN (siège)
343 210 225
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1987
Début d’activité
04/01/1988
Date de fin de la personne morale
29/12/2062
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
PRODUCTION D'ELECTRICITE
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
38000 EUR
Adresse du siège
4452 RTE DU FER A CHEVAL 74740 SIXT-FER-A-CHEVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/01/1988
Siret
34321022500011
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
PRODUCTION D'ELECTRICITE
Autres Activités
PRODUCTION D'ELECTRICITE
Adresse
4452 RTE DU FER A CHEVAL
74740 , SIXT-FER-A-CHEVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F98/000618
Date d'ajout
25/02/1998
Description
Transformation de la société DE SARL AU CAPITAL DE 100.000 FRS EN S.A. AU CAPITAL DE 250.000 FRS FREDERIC VANDAME GERANT DEVIENT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ; ALEXIS VANDAME ET ETIENNE VANDAME CO-GERANTS DEVIENNENT ADMINISTRATEURS ET NOMINATION DE REGIS VANDAME EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ; NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES : YVES BROCARD, TITULAIRE ET LE CABINET DE CONSEIL ET D'AUDIT REPRESENTE PAR THIERRY BARBE, SUPPLEANT A COMPTER DU 01/01/98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE SOUS LA FORME DE S.N.C. DE SA CONSTITUTION AU 01.07.1991 PUIS SOUS FORME DE SARL DU 01.07.1991 AU 01.01.1998 DATE DE SA TRANSFORMATION EN S.A.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).