Entreprise : SCM CABINET MEDICAL PARAMEDICAL DU CTRE - SIREN 343 206 173
Identité
Dénomination
SCM CABINET MEDICAL PARAMEDICAL DU CTRE
SIREN (siège)
343 206 173
Date d'immatriculation au RNE
16/12/1987
Début d’activité
01/10/1987
Date de fin de la personne morale
15/12/2037
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
Mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
12 AV LEON TOLSTOI 69150 DECINES-CHARPIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESSAIX ALIETTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Anthon
Nom, Prénom(s)
EYRAUX JEAN , YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Décines-Charpieu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1987
Siret
34320617300027
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession
Autres Activités
Mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession
Adresse
12 AV LEON TOLSTOI
69150 , DECINES-CHARPIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1987
Siret
34320617300019
Code APE
741J
Adresse
2 RUE DE LA FRATERNITE
69150 , DECINES-CHARPIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 10 Mars 1997 : Transfert du siège social et Transfert du principal établissement du 2 rue de la Fraternité 69150 DECINES au 12 Rue Tolstoï 69150 DECINES à compter du 12 Octobre 1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).