Entreprise : SCI LES OSIERS - SIREN 343 185 880
Identité
Dénomination
SCI LES OSIERS
SIREN (siège)
343 185 880
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1987
Début d’activité
30/12/1987
Date de fin de la personne morale
29/12/2062
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition la propriété l'administration et l'exploitation bail location ou autrement de tous biens et droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
533.57 EUR
Adresse du siège
4 RUE SAINT-REMY 14290 ORBEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAISNEY REGIS , DANIEL , RENE , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Saint-Geoire-En-Valdaine
Nom, Prénom(s)
LAISNEY BEATRICE , YOLANDE , DANIELE , PATRICIA
Nom d'usage
CARRAYROU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Chatillon
Nom, Prénom(s)
LAISNEY DANIELE , RENEE , MARGUERITE , JEANNE
Nom d'usage
LIVET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
SALINE
Nom, Prénom(s)
LAISNEY DOMINIQUE , RENEE , LYDIE , ROBERTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Paris 05
Nom, Prénom(s)
LAISNEY RENE , DOMINIQUE , JEAN-ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
LAISNEY PATRICIA , MARIE-LOUISE , DANIELE
Nom d'usage
RESTOUT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
SALINE
Nom, Prénom(s)
LAISNEY DAMIEN , RENE , YANNICK , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Chéronvilliers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/12/1987
Siret
34318588000022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition la propriété l'administration et l'exploitation bail location ou autrement de tous biens et droits immobiliers
Autres Activités
L'acquisition la propriété l'administration et l'exploitation bail location ou autrement de tous biens et droits immobiliers
Adresse
4 RUE SAINT-REMY
14290 , ORBEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/11/1987
Siret
34318588000014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE DE BERNAY
14290 , LA VESPIERE-FRIARDEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR FOUCU JACQUES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
701
Date d'ajout
26/05/2008
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 08/12/2007 : Ancienne adresse : route de Bernay - la Vespiere 14290 Orbec Nouvelle adresse : 4 rue Saint-Rémy 14290 Orbec Transfert du siège social à compter du 08/12/2007 : Ancienne adresse : route de Bernay - la Vespiere 14290 Orbec Nouvelle adresse : 4 rue Saint-Rémy 14290 Orbec
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
404
Date d'ajout
17/03/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/03/2007 : Nouveau : LIVET Danièle Renée Marguerite Jeanne, CO-GÉRANT ASSOCIÉ Nouveau : LAISNEY Damien René Yannick Joseph, CO-GÉRANT ASSOCIÉ Nouveau : RESTOUT Patricia Marie-Louise Danièle, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : LAISNEY René Dominique Jean-Robert, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : LAISNEY Dominique Renée Lydie Roberte, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : CARRAYROU Béatrice Yolande Danièle Patricia, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Changement de qualité : LAISNEY Régis Daniel René Marcel, GÉRANT(E) devient ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 3 500.00 FRF nouveau montant : 533.57 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).