Entreprise : AXE ET CIBLE - SIREN 343 148 086
Identité
(Entreprise radiée le 22/02/2019)
Dénomination
AXE ET CIBLE
SIREN (siège)
343 148 086
Date d'immatriculation au RNE
22/01/2007
Début d’activité
01/12/1987
Date de fin de la personne morale
21/01/2086
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
L'IMAGE SOUS TOUTES SES FORMES PHOTOGRAPHIE
Code APRM
7420ZQ - Studio de photographie
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
41 ALL DES CHENES 77410 CLAYE-SOUILLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAVARD JOSIANE
Nom d'usage
SAUVAGE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Claye Souilly
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/12/1987
Siret
34314808600014
Enseigne
AXE ET CIBLE
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'IMAGE SOUS TOUTES SES FORMES PHOTOGRAPHIE
Code APRM
7420ZQ - Studio de photographie
Adresse
44 AV DE COUBRON
93410 , VAUJOURS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1987
Siret
34314808600030
Code APE
222J
Code APRM
7420ZQ - Studio de photographie
Origine du fonds
Autre
Activité principale
STUDIO DE PHOTOGRAPHIE
Code APRM
7420ZQ - Studio de photographie
Code APRM
7420ZQ - Studio de photographie
Adresse
44 RUE DE COUBRON
93410 , VAUJOURS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 41
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1989
Siret
34314808600022
Code APE
748A
Adresse
14 AV DU PRESIDENT WILSON
93100 , MONTREUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
22/02/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 15-02-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/01/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : LE MONITEUR DU : 05-01-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/01/2007
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de 44 Avenue De Coubron 93410 Vaujours exploité du 01/12/1987 au 31/12/2006 à 41 Allée des CHENES A compter du 01/01/2007.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/01/2007
Description
Dépôt de l'acte de transfert du siège social au gr effe de MEAUX Effectué le 23/01/2007
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).