Entreprise : SCI DES MEUNIERS - SIREN 343 105 102
Identité
(Entreprise radiée le 14/07/2017)
Dénomination
SCI DES MEUNIERS
SIREN (siège)
343 105 102
Date d'immatriculation au RNE
09/12/1987
Date de fin de la personne morale
08/12/2052
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2439.18 EUR
Adresse du siège
7 B RUE DU CHAMP DE MARS 54300 CHANTEHEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIERRAT FERNAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1931
Commune de résidence
Blainville sur l'Eau
Nom, Prénom(s)
MARTEAU NICOLE
Nom d'usage
PIERRAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1932
Commune de résidence
Blainville sur l'Eau
Nom, Prénom(s)
MEYER GEORGES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1929
Commune de résidence
Lunéville
Nom, Prénom(s)
PETIT MONIQUE
Nom d'usage
MEYER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1929
Commune de résidence
Lunéville
Nom, Prénom(s)
PONSART FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Lunéville
Nom, Prénom(s)
HUSSON FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Hériménil
Nom, Prénom(s)
PARIETTI ARLETTE
Nom d'usage
HUSSON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Lunéville
Nom, Prénom(s)
FAGES ODILE
Nom d'usage
SCHMITT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Nancy
Nom, Prénom(s)
VERDEAUX DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Chanteheux
Nom, Prénom(s)
SCHMITT FRANTZ , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
Nancy
Nom, Prénom(s)
THISSERANT AGNES
Nom d'usage
MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Lunéville
Nom, Prénom(s)
CHATTON JACQUELINE
Nom d'usage
VERDEAUX
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Chanteheux
Nom, Prénom(s)
MUNCH JEAN-CHARLES , ETIENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1939
Commune de résidence
STRASBOURG
Nom, Prénom(s)
MICHEL CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Lunéville
Nom, Prénom(s)
ISRAEL JOSEE
Nom d'usage
PONSART
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Lunéville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/11/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/11/1987
Siret
34310510200010
Code APE
702A
Adresse
11 RUE DE LA REPUBLIQUE
54300 , LUNEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/11/1987
Siret
34310510200028
Enseigne
SCI DES MEUNIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion d'immeubles
Adresse
7 B RUE 7bis rue du Champ de Mars
54300 , Chanteheux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5611
Date d'ajout
14/07/2017
Description
Radiation du RCS le 14/07/2017 avec effet au 15/01/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6484
Date d'ajout
07/09/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/02/2013 Liquidateur : VERDEAUX Jacqueline Le siège de la liquidation est fixé à : rue du Champ de Mars 54300 Chanteheux Journal d'annonces légales : LES TABLETTES LORRAINES en date du 08/08/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).