Entreprise : SEET - SIREN 343 088 746
Identité
Dénomination
SEET
Sigle
SEET
SIREN (siège)
343 088 746
Date d'immatriculation au RNE
29/09/1989
Début d’activité
30/09/1987
Date de fin de la personne morale
28/09/2037
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
appareils hydrauliques thermiques et aerauliques fabrication et commercialisation importation distribution installation et maintenance des mêmes produits.
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Capital social
168000 EUR
Adresse du siège
42 AV DES SABLONS BOUILLANTS 77100 MEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOPEZ DE RODAS CHRISTIAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Milly-la-Forêt
Dénomination
ARECOM EXPERTISE AUDIT ET CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Melun
Dénomination
STH
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Chartres
Dénomination
IDRA
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Chaponnay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/1987
Siret
34308874600064
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
appareils hydrauliques thermiques et aerauliques fabrication et commercialisation importation distribution installation et maintenance des mêmes produits.
Adresse
42 AV DES SABLONS BOUILLANTS
77100 , MEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/10/2002
Siret
34308874600031
Code APE
3320B - Installation de machines et équipements mécaniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Appareils hydrauliques, thermiques et aérauliques, fabrication et commercialisation, importation, distribution, installation et maintenance des mêmes produits
Adresse
10 AV DU 24 AOUT 1944
69960 , CORBAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/04/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1989
Siret
34308874600023
Code APE
292F
Adresse
AV LOUISE MICHEL
77100 , NANTEUIL-LES-MEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES BORDES ROUGES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/04/2004
Siret
34308874600049
Code APE
2825Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Activité principale
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
Adresse
37 AV DE L'EPINETTE
77100 , MEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/06/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/09/2008
Siret
34308874600056
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Adresse
30 RUE PASCAL
77100 , MEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/03/2009
Description
Transfert du siège de 37 av de l'Epinette 77100 Me aux à 30 rue Pascal 77100 Meaux à compter du 29.09 .08
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/09/1989
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE BOBIGNY LE 09 DECEMBRE 1987 PUBLIE DAN S LE JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES DU 20 OCTOBRE 19 87 -PUBLICITE TRANSFERT DANS LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE -ANCIEN SIEGE : 163 AVE DES ARTS (93) MON TFERMEIL -DATE DE TRANSFERT : 01 AOUT 1989 Mention du 30/04/2001 : - TRANSFORMATION DE LA SARL EN SO CIETE A CONSEIL D'ADMINISTRATION LE 16.03.2001. Me ntion du 13/06/2002 : Transformation de la sa en S AS (age du 01.02.2002) Mention du 08/06/2004 : - T RANSFERT DE LA ZA DES BORDES ROUGES AV LOUISE MICH EL 77100 NANTEUIL LES MEAUX A COMPTER DU 05.04.200 4. Mention du 09/12/2005 : ANCIENNE DENOMINATION : SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-THERMIQUE S.E.E.T. (AGE DU 30.09.05)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).