Entreprise : SA RETRAITE LA TOUR MEDOC - SIREN 343 043 238
Identité
(Entreprise radiée le 08/04/2022)
Dénomination
SA RETRAITE LA TOUR MEDOC
SIREN (siège)
343 043 238
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1987
Date de fin de la personne morale
16/12/2086
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
LD TERREFORT 33340 GAILLAN-EN-MEDOC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNET PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1953
Commune de résidence
Thiers
Nom, Prénom(s)
REYNAUD JOSEPH
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
ALASSONIERE YANNICK , ERNETS , JULIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Barzan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/12/2008
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/10/1990
Siret
34304323800025
Code APE
8730A - Hébergement social pour personnes âgées
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'une maison de retraite.
Adresse
LD LDT TERREFORT
33340 , GAILLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24348
Date d'ajout
08/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Bordeaux le 08/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15802
Date d'ajout
15/06/2009
Description
Dissolution à compter du 12/05/2009 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/05/2009 siège de la liquidation au domicile du liquidateur Chez JOurdin 17120 BARZAN parution de la publicité légale Courrier français du 05/06/2009
Numéro d'observation
59298
Date d'ajout
12/12/2003
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 Procès-Verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 27/09/2002
Numéro d'observation
27328
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/11/1990
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital - assemblée générale du : 25-02-1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).