Entreprise : TRANSPORTS EXPRESS REY - SIREN 343 042 479
Identité
Dénomination
TRANSPORTS EXPRESS REY
Sigle
TER
SIREN (siège)
343 042 479
Date d'immatriculation au RNE
26/07/1989
Date de fin de la personne morale
25/07/2086
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 Francs français
Adresse du siège
122 AV DE VERSAILLES 94320 THIAIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GARE ROUTIERE SOGARIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MELLAT ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Verrières-le-Buisson
Nom, Prénom(s)
REY NEE CAYREL CATHERINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
VILLENEUVE SAINT GEORGES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1987
Siret
34304247900026
Enseigne
TRANSPORTS EXPRESS REY
Code APE
6911
Origine du fonds
Création
Activité principale
Transports publics routiers de marchandises location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur location de véhicules affrètements.
Adresse
122 AV AV. DE VERSAILLES BP 122
94150 , Rungis - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GARE ROUTIERE SOGARIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1436
Date d'ajout
07/04/1994
Description
Radiation - clôture des opérations de liquidation le 31 03 1994
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/04/1994
Description
Jugement du 31 03 1994 (Aff 91/227) Clôture pour insuffisance d'actif Jc : Mr Prudhomme, liquidateur : me Pellegrini
Numéro d'observation
31839
Date d'ajout
21/03/1991
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement Judiciairesur Dcp 100138/91 Jugement du 21.03.1991 N° 227/91 Cessation des paiements en date du 31.12.1990 Conversion en liquidation judiciaire ce Meme-jour jugé cré: M. Prudhomme - juge suppléant : m. Ledoux Liquidateur: Me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses
Numéro d'observation
21229
Date d'ajout
06/03/1991
Description
Déclaration de cessation des paiements le 6 Mars 1991 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
55241
Date d'ajout
26/07/1989
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).