Entreprise : SCI DELAVILLE - SIREN 343 035 069
Identité
Dénomination
SCI DELAVILLE
SIREN (siège)
343 035 069
Date d'immatriculation au RNE
07/12/1987
Début d’activité
12/11/1987
Date de fin de la personne morale
06/12/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquistion d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis à Bayeux, 25 et 27, rue royale, l'entretien la gestion par tous moyens y compris la location dudit immeuble et éventuellement sa revente.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
82 RUE DES BOUCHERS 14400 BAYEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAVILLE CHLOE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/2007
Commune de résidence
Arromanches-les-Bains
Nom, Prénom(s)
DELAVILLE ANAIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/2010
Commune de résidence
Arromanches-les-Bains
Nom, Prénom(s)
DELAVILLE ARNAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1989
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
DELAVILLE GUSTAVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Bayeux
Nom, Prénom(s)
DELAVILLE SACHA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/2004
Commune de résidence
Basly
Nom, Prénom(s)
DELAVILLE BARBARA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/2007
Commune de résidence
Basly
Nom, Prénom(s)
DELAVILLE AUDREY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1992
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
DELAVILLE CAMILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2002
Commune de résidence
Basly
Nom, Prénom(s)
DELAVILLE INES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
DELAVILLE LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Arromanches-les-Bains
Nom, Prénom(s)
DELAVILLE MATHIEU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Bayeux
Nom, Prénom(s)
LEMENAND JACQUELINE
Nom d'usage
DELAVILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Bayeux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/11/1987
Siret
34303506900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquistion d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis à Bayeux, 25 et 27, rue royale, l'entretien la gestion par tous moyens y compris la location dudit immeuble et éventuellement sa revente.
Autres Activités
Acquistion d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis à Bayeux, 25 et 27, rue royale, l'entretien la gestion par tous moyens y compris la location dudit immeuble et éventuellement sa revente.
Adresse
82 RUE DES BOUCHERS
14400 , BAYEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 Mai 2001 : - Ancien montant : 10 000.00 FRF - Nouveau montant : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).