Entreprise : SMT TECHNOLOGIES - SIREN 343 022 034
Identité
(Entreprise radiée le 18/05/2001)
Dénomination
SMT TECHNOLOGIES
SIREN (siège)
343 022 034
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1987
Date de fin de la personne morale
02/12/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
20250000 Francs français
Adresse du siège
3 RUE DES ARCHIVES 94000 CRETEIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERDRILLAT CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Créteil
Nom, Prénom(s)
RINAUDO JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
BOUBLIL JOSE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ESTABEN MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BONHOMME MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SAUCE JEAN-CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1941
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LANGE MANUEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
LESISGNY
Nom, Prénom(s)
DELALANDE MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Créteil
Nom, Prénom(s)
NIERES JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CONSORTIUM LYONNAIS D'EXPANSION SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
STE D'EQUIPEMENT POUR LA NAVIGATION AERIENNE - SFENA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Vélizy-Villacoublay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/05/1994
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/05/1994
Siret
34302203400015
Code APE
742C
Adresse
3 RUE DES ARCHIVES
94000 , CRETEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12818
Date d'ajout
18/05/2001
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9489
Date d'ajout
16/05/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15/05/2001 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Rousselin Christian , nom du liquidateur : Me Segui pierre
Numéro d'observation
70754
Date d'ajout
27/03/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 25 03 1997 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mr Rinaudo joseph à concurrence de 2.000.000 francs .
Numéro d'observation
70753
Date d'ajout
27/03/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 25 03 1997 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mr Madeleine Perdrillat Claude à concurrence de 2.000.000 francs .
Numéro d'observation
64046
Date d'ajout
23/08/1996
Description
Arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 05.07.1996 Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Creteille 24.05.1994 fixant la date de cessation des paiements au 27.12.1989. La cour fixe cette date au 31.12.1990
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/05/1994
Description
Report de la date de cessation des paiements au 27 12 1989 par jugement en date du 24 05 1994 (Aff : 91/500)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/01/1994
Description
Jugement du 13 01 1994 (Aff : 91/500) Nommant m. Rousselin , Juge commissaire en remplacement de m. Angebaud et désigne m Prudhomme juge commissaire suppléant
Numéro d'observation
33662
Date d'ajout
11/07/1991
Description
Jugement du 11 Juillet 1991 Prononçant la liquidation judiciaire n° 500/91 Juge-cre. M. Angebaud et juge commissaire suppléant m. Ledoux Liquidateur: Me pierre Segui 80 Av. Du gal de gaulle 94009 Créteil.
Numéro d'observation
33409
Date d'ajout
27/06/1991
Description
Ouverture d'une procédure générale de redressement judiciaire sûr Dcp 100361/91 Jugement du 27.06.1991 N° 500/91 Cessation des paiements en date du 26.06.1991 Juge cré: M. Angebaud Juge cré suppléant: M. Ledoux Représentant des créanciers: Me Segui 80 ave du gal. De gaulle 94009 Créteil Administrateur: Me Pinon 80 ave du gal. De gaulle 94009 Créteil , L'administrateur,outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission de: D'assister la débitrice pour tous les actes de gestion
Numéro d'observation
33379
Date d'ajout
26/06/1991
Description
Déclaration de cessation des paiements le 26 Juin 1991 Au greffe de Créteil
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).