Entreprise : LES PRIMEVERES - SIREN 342 999 836
Identité
(Entreprise radiée le 13/12/2022)
Dénomination
LES PRIMEVERES
Sigle
LES PRIMEVERES
SIREN (siège)
342 999 836
Date d'immatriculation au RNE
05/12/1987
Fermeture de l'établissement - 34299983600022
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2022
Fermeture de l'établissement - 34299983600014
- Date d'effet de la fermeture : 04/09/1992
Date de fin de la personne morale
04/12/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
96 B RUE SAINT JOSEPH 60200 COMPIEGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURTISSE PHILIPPE , GERARD , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Vieux-Moulin
Nom, Prénom(s)
CHAMBON THIERRY , JEAN , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
ETAIX LOUIS , DOMINIQUE , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
BURNOD JEAN-PHILIPPE , FELIX
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Choisy-au-Bac
Nom, Prénom(s)
TREUTENAERE JEAN-MARC , AMEDEE , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
BAUDOULT D'HAUTEFEUILLE HELENE , JEANNE , MARIE
Nom d'usage
BONTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
BONTE ERIC , JACQUES , JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Compiègne
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES LYS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Compiègne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/09/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/09/1987
Siret
34299983600014
Code APE
702A
Adresse
1835 RUE VICTOR HUGO
60750 , CHOISY-AU-BAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/09/1987
Siret
34299983600022
Enseigne
LES PRIMEVERES
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion & location de biens immeubles
Adresse
96 B RUE 96 B Rue Saint Joseph
60200 , Compiègne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17217
Date d'ajout
13/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/03/2021
Description
Dissolution à compter du 15/02/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/02/2021, liquidateur : BONTE Eric, Jacques, Jean-Pierre, siège de la liquidation : 96 B Rue Saint Joseph 60200 Compiègne, parution de la publicité légale : GAZETTEOISE.FR en date du 02/03/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).