Entreprise : LES ALIZES - SIREN 342 994 019
Identité
Dénomination
LES ALIZES
SIREN (siège)
342 994 019
Date d'immatriculation au RNE
27/11/1987
Début d’activité
09/11/1987
Date de fin de la personne morale
26/11/2037
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION-L'ADMINISTRATION ET LA GESTION D'UN IMMEUBLE A CHERBOURG
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
2165 LA BANQUE A GENETS 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Glacerie
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HEBERT PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Sideville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/11/1987
Siret
34299401900020
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, construction, mise en valeur, administration, exploitation, location d'un patrimoine immobilier
Adresse
2165 LA BANQUE A GENETS
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Glacerie
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/11/1987
Siret
34299401900012
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
61 BD PIERRE MENDES FRANCE
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1176
Date d'ajout
17/06/2010
Description
Changement de dénomination (rectificatif) à compter du 01/05/2010. Ancienne : SCI LES ALIZES. Nouvelle : LES ALIZES.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1075
Date d'ajout
02/06/2010
Description
Transformation de la société à compter du 01/05/2010. Ancienne forme : Société civile immobilière (SCI) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL). La société est réduite à un associé unique à compter du 01/05/2010. Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/05/2010 : SAS GEFI (associée) partante. AGE du 05/05/2010. La gazette de la Manche du 02/06/2010.
Numéro d'observation
1005
Date d'ajout
25/05/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/04/2010 : Partant : LEMOUTON Joël, Gérant(e); Nouveau : HEBERT Pierre, Gérant(e) Nouveau : SAS SAS GEFI, Associé Société Civile. AGE du 04/05/2010. La gazette de la Manche du 26/05/2010.
Numéro d'observation
2761
Date d'ajout
20/10/2004
Description
Transfert du siège social ANC/ 61 BLD MENDES FRANCE A CHERBOURG - NV/ 2165 LA BANQUE A GENETS 50470 LA GLACERIE - AGE DU 06/05/04- PRESSE DE LA MANCHE DU 11/05/04 Date d'effet : 06/05/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).