Entreprise : SCI ARCEAU VALETTE - SIREN 342 960 051
Identité
Dénomination
SCI ARCEAU VALETTE
SIREN (siège)
342 960 051
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1987
Début d’activité
23/11/1987
Date de fin de la personne morale
29/12/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Gestion, administration, acquisition de tous immeubles à usage d'habitation ou autrement, location, prise à bail de tous immeubles. De façon générale, toutes opérations mobilières ou financières susceptibles de faciliter la réalisation des objets ci-dessus définis, à l'exclusion de toute opération susceptible de faire perdre à la société son caractère civil.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
4 AV ECOLE AGRICULTURE G BUCHET 34000 MONTPELLIER FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
VARANFRAIN ANDRE , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Le Cres
Nom, Prénom(s)
VARANFRAIN SOPHIE , DANIELLE , MARIE-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
VARANFRAIN JEROME , ANDRE , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
PARIS 11E ARRONDISSEMENT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/11/1987
Siret
34296005100023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion, administration d'immeubles
Adresse
4 AV ECOLE AGRICULTURE G BUCHET
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/05/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/11/1987
Siret
34296005100015
Code APE
702C
Adresse
5 RUE VALETTE
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5524
Date d'ajout
04/06/1997
Description
DEMISSION DE M. DELMAS CHRISTIAN DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT MME VARANFRAIN MARYALINE RESTE SEULE GERANTE A COMPTER DU 24/04/97
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5428
Date d'ajout
02/06/1994
Description
TRANSFERT DU SIEGE ANCIEN : 5 RUE VALETTE 34000 MONTPELLIER NOUVEAU : 4 AVENUE DE L'AGRICULTURE 34000 MONTPELLIER A COMPTER DU 04/05/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).