Entreprise : EARL DE FONCLARE - SIREN 342 910 551
Identité
Dénomination
EARL DE FONCLARE
Sigle
EARL DE FONCLARE
SIREN (siège)
342 910 551
Date d'immatriculation au RNE
25/11/1987
Début d’activité
01/11/1987
Date de fin de la personne morale
24/11/2086
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
L'exploitation et la gestion de biens agricoles
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
142650 EUR
Adresse du siège
LABORIE 47210 TOURLIAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARTRAL NICOLE
Nom d'usage
LANDAS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Villeréal
Nom, Prénom(s)
LANDAS DENIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Villeréal
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1987
Siret
34291055100015
Nom commercial
EARL DE FONCLARE
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exploitation et la gestion de biens agricoles
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LABORIE
47210 , TOURLIAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Tourliac
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2565
Date d'ajout
13/05/2011
Description
Réduction de capital à compter du 24/03/2011 Ancien : 144979,02 EUR Nouveau : 142650 EUR Prorogation de durée de la personne morale à compter du 5/09/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1765
Date d'ajout
08/12/1997
Description
Par assemblée générale du 25 novembre 1997, les associés ont accepté le retrait et la démission de MME Chartral Yvette, Co-Gerante et ont décidé la transformation du gaec en earl à compter du 01/01/98 (le citoyen libre du 28/11/97)
Numéro d'observation
1128
Date d'ajout
07/07/1995
Description
Entrée de Monsieur Denis Landas, en qualité de Co-Gerant capital porte de 670 000 francs à 951 000 francs à compter du 01/06/95
Numéro d'observation
568
Date d'ajout
09/04/1992
Description
Augmentation du capital Capital porte de 570 000 francs à 670 000 francs ** retrait de Monsieur Elois Chartral, Co-Gerant à compter du 30/11/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 951 000.00 FRF nouveau montant : 144 979.02 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).