Entreprise : ERIATON - SIREN 342 833 498
Identité
Dénomination
ERIATON
SIREN (siège)
342 833 498
Date d'immatriculation au RNE
16/11/1987
Début d’activité
28/02/2022
Date de fin de la personne morale
15/11/2031
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2019
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
exercice de la profession de notaire
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
288120.39 EUR
Adresse du siège
2 AV DU HAUT RILLON 17340 CHATELAILLON-PLAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMIREAU BRUNE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Royan
Nom, Prénom(s)
DUFFAU SANDRINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Rivedoux-Plage
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/02/2022
Siret
34283349800047
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
exercice de la profession de notaire
Adresse
2 AV DU HAUT RILLON
17340 , CHATELAILLON-PLAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
29/06/1981
Siret
34283349800013
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession de notaire
Adresse
3 BD DE LA LIBERATION
17340 , CHATELAILLON-PLAGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHATELAILLON
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
05/09/2020
Siret
34283349800039
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
exercice de la profession de notaire
Adresse
7 CRS FELIX FAURE
17630 , LA FLOTTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/01/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/09/2020
Siret
34283349800021
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
exercice de la profession de notaire
Adresse
2 RUE FLORENCE ARTHAUD
17137 , NIEUL-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7289
Date d'ajout
29/10/2013
Description
Changement de dénomination à compter du 17/07/2013 Ancienne : MICHEL GAIRE ET JEAN-MICHEL AUDIBERT, NOTAIRES ASSOCIES Nouvelle : Jean-Michel AUDIBERT, Sandrine DUFFAU, et Clément GAIRE, notaires associés Modification relative aux associés à compter du 17/07/2013 : Partant : GAIRE Michel, Gérant, Associé Nouveau : GAIRE Clément, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : DUFFAU Sandrine, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5420
Date d'ajout
02/08/2012
Description
Augmentation de capital à compter du 16/05/2012 Ancien : 148485,35 EUR Nouveau : 192083,19 EUR
Numéro d'observation
6968
Date d'ajout
12/11/2009
Description
Réduction de capital à compter du 23/03/2002 Ancien : 222575,57 EUR Nouveau : 148485,35 EUR Changement de dénomination à compter du 23/03/2002 Ancienne : MICHEL GAIRE, JEAN-MICHEL AUDIBERT ET FRANCOISE PICAUT-BENARD, NOTAIRES ASSOCIES Nouvelle : MICHEL GAIRE ET JEAN-MICHEL AUDIBERT, NOTAIRES ASSOCIES Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/03/2002 : Partant : BENARD Françoise Colette, Gérant(e)
Numéro d'observation
268
Date d'ajout
21/01/2000
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL SIS DE CHATELAILLON 11 BOULEVARD DE LA LIBERATION A CHATELAILLON 3 BOULEVARD DE LA LIBERATION Date d'effet : 01/01/1989
Numéro d'observation
2603
Date d'ajout
06/08/1998
Description
NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT : BENARD FRANCOISE ANCIENNE DENOMINATION : MICHEL GAIRE ET JEAN-MICHEL AUDIBERT NOTAIRES ASSOCIES NOUVELLE DENOMINATION : MICHEL GAIRE, JEAN-MICHEL AUDIBERT ET FRANCOISE PICAUT-BENARD NOTAIRES ASSOCIES A COMPTER DU 15.05.1997
Numéro d'observation
2879
Date d'ajout
02/09/1993
Description
DEMISSION DE ME MORENO PATRICK EN QUALITE DE CO-GERANT CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : ANCIENNE : MICHEL GAIRE, JEAN MICHEL AUDIBERT ET PATRICK MORENO NOTAIRES ASSOCIES NOUVELLE : MICHEL GAIRE ET JEAN MICHEL AUDIBERT NOTAIRES ASSOCIES A COMPTER DU 25.02.93
Numéro d'observation
644
Date d'ajout
27/02/1991
Description
NOMINATION DE MR MORENO PATRICK EN QUALITE DE CO-GERANT. CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE : MICHEL GAIRE - JEAN-MICHEL AUDIBERT - NOTAIRES ASSOCIES NOUVELLE : MICHEL GAIRE - JEAN-MICHEL AUDIBERT - PATRICK MORENO - NOTAIRES ASSOCIES A COMPTER DU 20.02.91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 460 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 222 575.57 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).