Entreprise : FREINAGE MAINTENANCE - SIREN 342 809 258
Identité
Dénomination
FREINAGE MAINTENANCE
SIREN (siège)
342 809 258
Date d'immatriculation au RNE
07/12/1987
Date de fin de la personne morale
06/12/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
26 ZI PREMIERE RUE 13127 VITROLLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES ESTROUBLANS ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SKRHAK BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
BOYER ANDREE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1938
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
DAVID MARTIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Le Pecq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/11/1987
Siret
34280925800011
Code APE
503B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Commerce de détail d'accessoires, équipements automobiles.
Adresse
26 1 rue N° 26 les Estroublans ZI
13127 , Vitrolles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES ESTROUBLANS ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3125
Date d'ajout
25/06/2010
Description
Par jugement en date du 22/06/2010, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de l aprocédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4668
Date d'ajout
20/12/1993
Description
Cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale vente à société nouvelle freinage maintenance par suite d'un plan de cession. À compter du 01/04/93
Numéro d'observation
1532
Date d'ajout
16/04/1993
Description
Mention d'office Suivant jugement en date du 02.04.93 le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession totale au profit de la société autodistribution, a joint la procédure à Celle ouverte à l'encontre de la société Transfed, a maintenu Me Goulletquer en qualité d'administrateur et l'a nommé commissaire à l'exécution du plan, a maintenu Me Riffier en qualité de représentant des créanciers. Juge commissaire : Mr pelletier jugé commissaire suppléant : Mrs Lahaussous et clin à compter du 02/04/93
Numéro d'observation
4872
Date d'ajout
31/12/1992
Description
Mention d'office Suivant Ordonnande en date du 11.09.92, Monsieur le juge commissaire au redressement judiciaire de Ste Transfed et de ses filiales a autorisé Mr Goulletquer administrateur à demander une Ligne d'escompte auprès de la SDBO de Nanterre 64, rue du 8 mai 45 à compter du 01/09/92
Numéro d'observation
3683
Date d'ajout
06/10/1992
Description
Mention d'office Suivant jugement en date du 16.07.92 le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire régime général (titre i) de l'entreprise et a nommé : Juge commissaire : Mr pelletier jugé commissaire suppléant : Mrs Lehaussois et clin représentant des créanciers : Me Riffier, 8 place G. Peri à Nanterres administrateur : Me Goulletquer, 183, Avenue G. Clemenceau à Nanterres avec la mission d'assurer seul l'administration de l'entreprise a fixé au 15.07.92 la date de la cessation des paiements à compter du 16/07/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 250 000.00 FRF nouveau montant : 38 112.25 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).