Entreprise : A.D. EXPANSION - SIREN 342 778 123
Identité
(Entreprise radiée le 18/07/2018)
Dénomination
A.D. EXPANSION
SIREN (siège)
342 778 123
Date d'immatriculation au RNE
14/11/2001
Fermeture de l'établissement - 34277812300030
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2018
Fermeture de l'établissement - 34277812300022
- Date d'effet de la fermeture : 22/10/2001
Date de fin de la personne morale
13/11/2086
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
34 RUE DES SANTONS 83240 CAVALAIRE-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA LANGASTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AZEN GERARD , FABIEN , RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Taverny
Nom, Prénom(s)
DAROUX JEAN-PAUL , MARC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Cavalaire
Nom, Prénom(s)
DAROUX ANNICK , CHRISTINE
Nom d'usage
AZEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Taverny
Nom, Prénom(s)
FAVRAUD PATRICIA , MARCELLE , ANTOINETTE
Nom d'usage
DAROUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Cavalaire-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1987
Siret
34277812300030
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion de biens immobiliers
Adresse
34 RUE la Langaste - 34 rue des Santons
83240 , Cavalaire - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA LANGASTE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/10/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/06/1989
Siret
34277812300022
Code APE
702A
Adresse
14 CHE DE LA BUTTE DE LA BERGERE
95250 , BEAUCHAMP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6451
Date d'ajout
18/07/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/06/2018 Liquidateur : DAROUX Jean-Paul, Marc Le siège de la liquidation est fixé à : la Langaste - 34 rue des Santons 83240 Cavalaire Journal d'annonces légales : VAR INFORMATION en date du 13/07/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6452
Date d'ajout
18/07/2018
Description
Radiation du RCS le 18/07/2018 avec effet au 30/06/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saint-Tropez ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Fréjus. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Fréjus décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 5 000.00 FRF nouveau montant : 762.25 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).