Entreprise : SCM UTILISATEURS SCANNER D'ANNEMASSE - SIREN 342 763 463
Identité
(Entreprise radiée le 27/09/2017)
Dénomination
SCM UTILISATEURS SCANNER D'ANNEMASSE
SIREN (siège)
342 763 463
Date d'immatriculation au RNE
26/11/1987
Fermeture de l'établissement - 34276346300011
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2015
Date de fin de la personne morale
25/11/2017
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
8 RUE FERNAND DAVID 74100 ANNEMASSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIVOLLE JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
ST JULIEN EN GENEVOIS
Nom, Prénom(s)
BOURDIN JEAN-FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Reignier-Esery
Nom, Prénom(s)
MUSITELLI CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
GEX
Nom, Prénom(s)
STIEGLITZ PAUL , ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
GAILLARD
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
34276346300011
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter l'activité Profesionnelle de ses membres par la mise en commun de tous moyens utiles ou nécessaires à l'exercice de leur profession, notamment dans le cadre de l'exploitation en commun du secteur privé du scanner de l'hôpital d'Annemasse, sans que la société puisse elle même exercer celle-ci.
Adresse
8 RUE 8 rue Fernand David
74100 , Annemasse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5413
Date d'ajout
27/09/2017
Description
Radiation du RCS le 27/09/2017 avec effet au 31/12/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5412
Date d'ajout
27/09/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2015 Liquidateur : BOURDIN Jean-Francois Le siège de la liquidation est fixé à : 56 rue de la Gare 74930 Reignier-Esery Journal d'annonces légales : LE FAUCIGNY en date du 21/09/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
4880
Date d'ajout
18/12/1998
Description
PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE DE 20 ANS A COMPTER DU 25/11/97 EXPIRATION :24/11/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 914.69 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).