Entreprise : ESPACE & COMMUNICATIONS - SIREN 342 761 384
Identité
Dénomination
ESPACE & COMMUNICATIONS
SIREN (siège)
342 761 384
Date d'immatriculation au RNE
20/10/1987
Date de fin de la personne morale
19/10/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
21 RUE DU GENERAL DE GAULLE 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NPAI-95
BP 473
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POLOUET YVES , JACQUES , EMILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Saint-Martin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/11/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/09/1987
Siret
34276138400011
Code APE
744B
Origine du fonds
Création
Activité principale
PUBLICITE SUR TOUS SUPPORTS ET ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES A LA PUBLICITE, TOUTES OPERATIONS PUBLICITAIRES Y COMPRIS PAR LES MOYENS AUDIO-VISUELS ET TELEMATIQUES,... FABRICATION D'ENSEIGNES LUMINEUSES
Adresse
21 RUE No 21, LE VILLAGE, RUE DU GAL DE GAULLE
97150 , Saint-Martin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NPAI-95
BP 473
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2474
Date d'ajout
20/06/1997
Description
Modification d'activitéADJONCTION D'ACTIVITE DE FABRICATION D'ENSEIGNES LUMINEUSES A COMPTER DU 01.01.97
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- CESSION DE PARTS SOCIALES (ENTRE ROSA GUY ET EUDE NATHALIE JOSIANE ANDREE) - ENREGISTREE LE 13.09.89 - DEPOT D'ACTES : CESSION DE PARTS SOCIALES : MR YVES POLOUET CEDE A MR LUCIEN KARAM 9 PARTS MLLE NATHALIE EUDE CEDE A MR LUCIEN KARAM 18 PARTS MLLE NATHALIE EUDE CEDE A MLLE LORENCE WEBER 32 PARTS DEPOT D'ACTES : ACTES DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 04.12.96 INSCRIPTION FAITE LE 13.03.97 DEPOT D'ACTES DE CESSIONS DE PARTS SOCIALES EN DATE DU 23.04.97 - MLLE NATHALIE EUDE & M. THIERRY ELIE-MANTOUT DEPOT D'ACTES DE CESSIONS DE PARTS SOCIALES EN DATE DU 23.04.97 - MLLE NATHALIE EUDE & YVES POLOUET INSCRIPTIONS FAITES LE 23.09.97 JUGT DU T.M.C. DE BASSE TERRE DU 10.06.98 CONSTATANT L'ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS DE LA STE ESPACES ET COMMUNICATION-PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE- JUGE COMMISSAIRE: M. BOULOGNE- REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME DUMOULIN, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE: ME MICHEL- PERIODE D'OBSERVATION 4 MOIS COMPTER DE CE JOUR ET DISANT QUE PENDANT CETTE PERIODE, L'ACTIVITE SERA POURSUIVIE- AFFAIRE RENVOYEE AU 14.10.98 (MENTION EFFECTUEE AU 16.06.98) JUGT DU TMC DE B/T DU 21.10.98 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LIQUIDATEUR ;: Me DUMOULIN LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).