Entreprise : SCI L EPI FORAN - SIREN 342 751 674
Identité
(Entreprise radiée le 03/12/2020)
Dénomination
SCI L EPI FORAN
SIREN (siège)
342 751 674
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1987
Fermeture de l'établissement - 34275167400017
- Date d'effet de la fermeture : 15/03/2016
Fermeture de l'établissement - 34275167400025
- Date d'effet de la fermeture : 12/11/2020
Date de fin de la personne morale
29/10/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
16617.7 EUR
Adresse du siège
12 RUE MAURICE BRUNET 17390 LA TREMBLADE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOUET VIVIANE , NICOLE , RENEE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Médis
Nom, Prénom(s)
JOUET MARTINE , REJANE , JOSETTE
Nom d'usage
GARCIA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Langon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1987
Siret
34275167400017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition de tous immeubles et exploitation par bail ou autrement
Adresse
18 RUE 18 rue du Maréchal Foch
17390 , La tremblade - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/03/2016
Siret
34275167400025
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
12 RUE MAURICE BRUNET
17390 , LA TREMBLADE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11793
Date d'ajout
03/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/12/2020
Description
Dissolution à compter du 26/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/10/2020, liquidateur : GARCIA né(e) JOUET Martine Réjane Josette, siège de la liquidation : 50 Cours de Lattre de Tassigny 33210 Langon, parution de la publicité légale : Le Littoral en date du 30/10/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).