Entreprise : COURNOT FLEURET GROUPE - SIREN 342 747 508
Identité
Dénomination
COURNOT FLEURET GROUPE
SIREN (siège)
342 747 508
Date d'immatriculation au RNE
22/04/1991
Début d’activité
01/09/1987
Date de fin de la personne morale
21/04/2086
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Recherche, courtage, promotion, intermédiation, transaction, gestion, diffusion de tous produits et investissements à caractère patrimonial
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
525000 EUR
Adresse du siège
2 AV INGRES 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Cournot ISABELLE
Nom d'usage
Fleuret
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Fleuret CHRISTIAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Pestureau JEAN-FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Rocourt NORBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1987
Siret
34274750800089
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Recherche, courtage, promotion, intermédiation, transaction, gestion, diffusion de tous produits et investissements à caractère patrimonial
Adresse
2 AV INGRES
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/11/1990
Siret
34274750800030
Code APE
741G
Adresse
12 RUE DE PHALSBOURG
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1992
Siret
34274750800048
Code APE
741A
Adresse
60 RUE CONDORCET
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/06/2015
Siret
34274750800071
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
6 AV THEODORE ROUSSEAU
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/10/1996
Siret
34274750800055
Code APE
741G
Adresse
14 BD RAYMOND POINCARE
92380 , GARCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1999
Siret
34274750800063
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
7 RUE DU FOSSE BLANC
92230 , GENNEVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2021B3670823
Date d'ajout
30/11/2021
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile SE TRANSFORME EN Société par actions simplifiée A COMPTER DU 30-11-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2021B367089
Date d'ajout
29/03/2016
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société par actions simplifiée SE TRANSFORME EN Société civile A COMPTER DU 29-03-2016
Numéro d'observation
2021B367081
Date d'ajout
28/10/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).